EP2758770 - SYSTEM ZUR ONLINE-ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG VON CHEMISCHEN REAKTIONEN IN REAKTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.09.2017 [2017/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aspect AI Ltd. 8 Ha'Melacha Street P.O. Box 8875 42505 Netanya / IL | [2014/31] | Erfinder | 01 /
RAPOPORT, Uri 17 Moshav Ben Shemen 73115 Moshav Ben Shemen / IL | [2014/31] | Vertreter | Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP The Gridiron Building One Pancras Square London N1C 4AG / GB | [N/P] |
Frühere [2014/31] | Lecomte & Partners P.O. Box 1623 1016 Luxembourg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12783329.1 | 19.09.2012 | WO2012IL00341 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161537108P | 21.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161537108 P | [2014/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013042106 | Datum: | 28.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2758770 | Datum: | 30.07.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.03.2013 | Klassifikation | IPC: | G01N24/08, G01R33/465 | [2014/31] | CPC: |
G01N24/088 (EP,US);
C12Q1/02 (US);
G01N33/5005 (US);
G01R33/465 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUR ONLINE-ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG VON CHEMISCHEN REAKTIONEN IN REAKTOREN | [2014/31] | Englisch: | A SYSTEM FOR ON-LINE MONITORING AND CONTROLLING OF CHEMICAL REACTIONS IN REACTORS | [2014/31] | Französisch: | SYSTÈME POUR LE SUIVI ET LA RÉGULATION EN LIGNE DE RÉACTIONS CHIMIQUES DANS DES RÉACTEURS | [2014/31] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2013 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/31] | 10.11.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/36] | 02.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2016 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XD]US2009197294 (RAPOPORT URI [IL]) [XD] 1-4,11* paragraphs [0013] , [0014]; figure 2 *; | [XI] - CHEN R ET AL, "Observations of aerobic, growing escherichia coli metabolism using an on-line nuclear magnetic resonance spectroscopy system", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, WILEY & SONS, HOBOKEN, NJ, US, vol. 42, no. 2, doi:10.1002/BIT.260420209, ISSN 0006-3592, (19930620), pages 215 - 221, (20040219), XP002678401 [X] 1-3,7-14,19-23 * the whole document * [I] 4,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bit.260420209 | [XI] - MEEHAN A J ET AL, "Cultivator for NMR studies of suspended cell cultures", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, WILEY & SONS, HOBOKEN, NJ, US, vol. 40, no. 11, doi:10.1002/BIT.260401110, ISSN 0006-3592, (19921220), pages 1359 - 1366, (20040219), XP002678402 [X] 1-3,7-14,19-23 * chapter "Materials and Methods" * [I] 4,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bit.260401110 | [XI] - SCHEPER THOMAS-HELMUT ET AL, "Fermentation monitoring and process control", CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, LONDON, GB, vol. 5, no. 2, doi:10.1016/S0958-1669(05)80034-5, ISSN 0958-1669, (19940401), pages 187 - 191, (20050819), XP009159917 [X] 1-4,12-14,22,23 * page 188, column r, paragraph 3; figure 1 * [I] 5,6,16-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0958-1669(05)80034-5 | [X] - SASCHA BEUTEL ET AL, "In situ sensor techniques in modern bioprocess monitoring", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER, BERLIN, DE, (20110723), vol. 91, no. 6, doi:10.1007/S00253-011-3470-5, ISSN 1432-0614, pages 1493 - 1505, XP019943601 [X] 1-4,7-14,19-23 * chapters "In situ analysis vs. sampling" and "Nuclear magnetic resonance (NMR)";; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3470-5 | [X] - MAJORS P D ET AL, "NMR bioreactor development for live in-situ microbial functional analysis", JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE, ACADEMIC PRESS, ORLANDO, FL, US, vol. 192, no. 1, doi:10.1016/J.JMR.2008.02.014, ISSN 1090-7807, (20080501), pages 159 - 166, (20080216), XP022635654 [X] 1-4,12-15 * chapters 2.3 and 4;; figure 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.02.014 | [X] - SARAZIN C ET AL, "NMR on-line monitoring of esterification catalyzed by cutinase", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 19960920 JOHN WILEY & SONS INC US, (19960920), vol. 51, no. 6, doi:10.1002/(SICI)1097-0290(19960920)51:6<636::AID-BIT3>3.0.CO;2-I, pages 636 - 644, XP002690962 [X] 1,12 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19960920)51:6<636::AID-BIT3>3.0.CO;2-I | vom Anmelder | US603934 | US5862060 | US6228650 | US2009197294 |