EP2709455 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 5-AZASPIRO-[2.4-]HEPTAN-6-CARBONSÄURE UND DERIVATEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.12.2015 [2015/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Enanta Pharmaceuticals, Inc. 500 Arsenal Street Watertown, MA 02472 / US | [2014/13] | Erfinder | 01 /
QIU, Yao-Ling 29 Linda Road Andover, MA 01810 / US | 02 /
PENG, Xiaowen 66 Homer Avenue, 410 Cambridge, MA 02138 / US | 03 /
KIM, In, Jong 20 Phinney Road Lexington, MA 02421 / US | 04 /
CAO, Hui 53 Hill Road Belmont, MA 02478 / US | 05 /
TANG, Datong 35 Court Street Newton, MA 02458 / US | 06 /
OR, Yat, Sun 169 Fayette Street Watertown, MA 02472 / US | 07 /
WANG, Guoqiang 65 Becket Road Belmont, MA 02478 / US | 08 /
XU, Guoyou 17 Jay Drive Framingham, MA 01701 / US | [2014/13] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2014/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12786366.0 | 17.05.2012 | WO2012US38240 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161487436P | 18.05.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161487436 P | [2014/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012158861 | Datum: | 22.11.2012 | Sprache: | EN | [2012/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2709455 | Datum: | 26.03.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.11.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.01.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.10.2014 | Klassifikation | IPC: | A01N53/00, A61K31/215 | [2014/13] | CPC: |
C07D209/54 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 5-AZASPIRO-[2.4-]HEPTAN-6-CARBONSÄURE UND DERIVATEN DAVON | [2014/13] | Englisch: | PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE-6-CARBOXYLIC ACID AND ITS DERIVATIVES | [2014/13] | Französisch: | PROCÉDÉS DE PRÉPARATION DE L'ACIDE 5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE-6-CARBOXYLIQUE ET DE SES DÉRIVÉS | [2014/13] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 13.12.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/13] | 30.06.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/51] | 10.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2015 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2011050146 (GLAXOSMITHKLINE LLC [US]; BASKARAN SUBRAMANIAN [US]; BOTYANSZKI JANOS) [I] 1-11 * page 43 - page 45 *; | [I]WO2008106139 (VERTEX PHARMA [US]; COTTRELL KEVIN M [US]; MAXWELL JOHN [US]; TANG QIN) [I] 1-11 * page 478, paragraph 368 - paragraph 369 *; | [I]WO2005085242 (SCHERING CORP [US]; CHEN KEVIN X [US]; NJOROGE F GEORGE [US]; SANNIGRA) [I] 1 * page 68 *; | [I] - TASCHNER ET AL, Sodium Trichloroacetate, E-EROS ENCYCLOPEDIA OF REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS, WILEY, PAGE(S) 8981 - 8983, (20010415), ISBN 978-0-470-84289-8, XP009180357 [I] 1,2,7,8 * the whole document * | [I] - CHATGILIALOGLU C ET AL, "TRIS(TRIMETHYLSILYL)SILANE A NEW REDUCING AGENT", THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (19880701), vol. 53, no. 15, doi:10.1021/JO00250A051, ISSN 0022-3263, pages 3641 - 3642, XP009118992 [I] 1,9-11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00250a051 | Internationale Recherche | [A]WO2009102325 (BACHAND ET AL.); | [A]US6469023 (TAKEMURA ET AL.); | [A]US3363012 (NORELL); | [A]US5545779 (PIES ET AL.); | [A]US6579976 (TAKAMATSU ET AL.); | [A]US5631385 (DRAUZ ET AL.); | [A]US3328391 (SANDRI ET AL.); | [A]US7563805 (TAKAHASHI ET AL.); | [A]WO2010099527 (QIU ET AL.); | [A]US5286723 (HAYAKAWA ET AL.); | [AT]US2012095211 (BUCKMAN ET AL.) |