Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9410615 | Globale Akte | 09.08.2016 | B2 | US2014216194 | 07.08.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012EP71781 | 05.11.2012 | DE102011087162 | 28.11.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN103782068B | Globale Akte | 17.08.2016 | B | CN103782068 | 07.05.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2012EP71781 | 05.11.2012 | DE102011087162 | 28.11.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2786047 | Globale Akte | 01.03.2017 | B1 | EP2786047 | 08.10.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012EP71781 | 05.11.2012 | DE102011087162 | 28.11.2011 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2013079274 | Globale Akte | 06.06.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102011087162 | 28.11.2011 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102011087162 | 05.01.2023 | B4 | DE102011087162 | 20.06.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102011087162 | 28.11.2011 |