EP2786047 - BETÄTIGUNGSEINRICHTUNG FÜR EIN GETRIEBE EINES KRAFTFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.01.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2017/09] |
Frühere [2014/41] | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | Erfinder | 01 /
LINDNER, Matthias Martinsriederstr. 15b 82166 Gräfelfing / DE | 02 /
TILLE, Thomas Rieneckerstr. 4 81249 München / DE | [2014/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12786906.3 | 05.11.2012 | [2017/09] | WO2012EP71781 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111087162 | 28.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011087162 | [2014/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013079274 | Datum: | 06.06.2013 | Sprache: | DE | [2013/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2786047 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2786047 | Datum: | 01.03.2017 | Sprache: | DE | [2017/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.06.2013 | Klassifikation | IPC: | F16H59/10, F16H61/18 | [2014/41] | CPC: |
F16H59/105 (EP,CN,US);
F16H61/18 (EP,CN,US);
F16H2059/0221 (US);
Y10T74/2003 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BETÄTIGUNGSEINRICHTUNG FÜR EIN GETRIEBE EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2014/41] | Englisch: | ACTIVATION APPARATUS FOR A TRANSMISSION OF A MOTOR VEHICLE | [2014/41] | Französisch: | DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2014/41] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/41] | 15.10.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 04.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.11.2012 | AL | 01.03.2017 | CY | 01.03.2017 | CZ | 01.03.2017 | DK | 01.03.2017 | EE | 01.03.2017 | ES | 01.03.2017 | FI | 01.03.2017 | HR | 01.03.2017 | LT | 01.03.2017 | LV | 01.03.2017 | MC | 01.03.2017 | MK | 01.03.2017 | MT | 01.03.2017 | NL | 01.03.2017 | PL | 01.03.2017 | RO | 01.03.2017 | RS | 01.03.2017 | SE | 01.03.2017 | SI | 01.03.2017 | SK | 01.03.2017 | SM | 01.03.2017 | TR | 01.03.2017 | BG | 01.06.2017 | NO | 01.06.2017 | GR | 02.06.2017 | IS | 01.07.2017 | PT | 03.07.2017 | AT | 05.11.2017 | IE | 05.11.2017 | LU | 05.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
TR | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 05.11.2012 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/50] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/45] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/41] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/33] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/14] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 01.03.2017 | |
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | ES | 01.03.2017 | |
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]DE10208387 (TOKAI RIKA CO LTD [JP]) [X] 1,2,5,7,8 * paragraphs [0016] , [0037] - [0039] * * figures 1,5A-5C * [I] 3,6,9,10; | [XI]JP2007030762 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,5-8 * abstract * [I] 3,9,10; | [XI]DE102005047891 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [X] 1,2,5,7,8 * the whole document * [I] 3,4,6,9,10; | [XI]JP2008155727 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,5,7-9 * abstract *[I] 10 |