EP2773567 - EINHÄNDIG BEDIENBARE VERPACKUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Embella GmbH Jungfrauenthal 33 20149 Hamburg / DE | [2015/11] |
Frühere [2014/37] | Für alle benannten Staaten Keltsch, Jan-Niklas Tessdorffstr. 53 23611 Bad Schwartau / DE | Erfinder | 01 /
Jan-Niklas Keltsch Tessdorffstrasse 53 23611 Bad Schwartau / DE | [2015/11] |
Frühere [2014/37] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2014/43] | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12787673.8 | 29.10.2012 | [2015/37] | WO2012EP71419 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111085484 | 31.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011085484 | DE20111085485 | 31.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011085485 | [2014/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013064471 | Datum: | 10.05.2013 | Sprache: | DE | [2013/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2773567 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.05.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2773567 | Datum: | 09.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.05.2013 | Klassifikation | IPC: | B65D27/14, B65D27/36, B65D33/18, B65D33/00, B31B1/90, B65D33/14, B65D33/16, B65D33/25 | [2015/15] | CPC: |
B65D33/007 (EP,US);
B65D33/16 (US);
B31B50/81 (EP,US);
B65D33/14 (EP,US);
B65D33/18 (EP,US);
B65D33/2508 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/37] | B65D27/14, B65D27/36, B65D33/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINHÄNDIG BEDIENBARE VERPACKUNG | [2014/37] | Englisch: | PACKAGING FOR SINGLE-HANDED MANIPULATION | [2014/37] | Französisch: | EMBALLAGE MANIPULABLE À UNE MAIN | [2014/37] | Eintritt in die regionale Phase | 16.05.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.05.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.05.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/37] | 10.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.03.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP15020128.3 / EP2974976 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.10.2012 | AL | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | DK | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | ES | 09.09.2015 | FI | 09.09.2015 | HR | 09.09.2015 | IT | 09.09.2015 | LT | 09.09.2015 | LV | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | MK | 09.09.2015 | MT | 09.09.2015 | PL | 09.09.2015 | RO | 09.09.2015 | RS | 09.09.2015 | SE | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | SM | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | LU | 29.10.2015 | BE | 31.10.2015 | NO | 09.12.2015 | GR | 10.12.2015 | IS | 09.01.2016 | PT | 11.01.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/45] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2018/02] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/28] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 09.09.2015 | |
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 09.09.2015 | |
NO | 09.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 09.09.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US3279331 (PLATT ERIC W) [Y] 10,11 * column 1 - column 5; figures 1-14 *; | [XYI]CA1060853 (JAHN GERHARD) [X] 1,8,9,14,15,17 * page 4 - page 10; figures 1-7 * [Y] 2-7,10-13 [I] 16; | [Y]US5823933 (YEAGER JAMES W [US]) [Y] 2-7,12,13 * column 6 - column 14; figures 1-8 *; | [Y]US2009245699 (STEELE MARK [US]) [Y] 10,12,13 * paragraph [0029] - paragraph [0048]; figures 1-18 *; | [XP]EP2383194 (EMBELLA GMBH [DE]) [XP] 1,3,4,8-15,17* paragraph [0001] - paragraph [0151]; figures 1-10 * |