17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
05.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.11.2018 [2018/45] |
20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
29.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] |
08.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.07.2018 [2018/28] |
24.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] |
17.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
20.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.11.2017 [2017/47] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
29.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] |
22.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
15.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
08.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
18.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
18.08.2017 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
11.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
04.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.09.2017 [2017/36] |
21.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.08.2017 [2017/34] |
14.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.08.2017 [2017/33] |
07.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.08.2017 [2017/32] |
30.06.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.08.2017 [2017/31] |
16.06.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.07.2017 [2017/29] |
26.05.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
17.03.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 19.04.2017 [2017/16] |
17.02.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.03.2017 [2017/12] |
09.09.2016 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 12.10.2016 [2016/41] |
06.09.2016 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
06.09.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
06.09.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
02.05.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
18.03.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 20.04.2016 [2016/16] |
23.10.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.01.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 18.02.2015 [2015/08] |
06.11.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
24.10.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.06.2014 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 09.07.2014 [2014/28] |
06.06.2014 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 09.07.2014 [2014/28] |
02.05.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.04.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.05.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.05.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.11.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|