EP2785336 - VERWENDUNG VON PEGYLIERTEN ALKOHOLEN ZUR BEHANDLUNG VON AKTINISCHER KERATOSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt am Main / DE | [2014/41] | Erfinder | 01 /
BARG, Heiko Siegfriedstr. 25 69469 Weinheim / DE | 02 /
POOTH, Rainer Dachbergstr. 46A 65812 Bad Soden/Taunus / DE | 03 /
ABTS, Harry Frank Kurmainzer-Str. 14 61440 Oberursel / DE | 04 /
KIEHM, Kevin Bettina von Arnim Strasse 8 48291 Telgte / DE | [2014/46] |
Frühere [2014/41] | 01 /
BARG, Heiko Siegfriedstr. 25 69469 Weinheim / DE | ||
02 /
POOTH, Rainer Dachbergstr. 46A 65812 Bad Soden/Taunus / DE | |||
03 /
ABTS, Harry Frank Kurmainzer-Str. 14 61440 Oberursel / DE | |||
04 /
KIEHM, Kevin Landgraf-Philipp-Str. 44 60431 Frankfurt / DE | Vertreter | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2014/41] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12795340.4 | 29.11.2012 | [2015/40] | WO2012EP04943 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20110191387 | 30.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 11191387 | US201161564893P | 30.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161564893 P | [2014/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013079211 | Datum: | 06.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2785336 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2785336 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.06.2013 | Klassifikation | IPC: | A61K31/08, A61P17/00, A61P17/12 | [2014/41] | CPC: |
A61K31/08 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P17/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON PEGYLIERTEN ALKOHOLEN ZUR BEHANDLUNG VON AKTINISCHER KERATOSE | [2014/41] | Englisch: | USE OF PEGYLATED ALCOHOLS FOR THE TREATMENT OF ACTINIC KERATOSIS | [2014/41] | Französisch: | UTILISATION D'ALCOOLS PÉGYLÉS POUR LE TRAITEMENT DE LA KÉRATOSE ACTINIQUE | [2014/41] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/41] | 25.11.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2015 | Einwendungen Dritter | 12.05.2015 | Einwendungen Dritter | 14.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 01.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.11.2012 | AL | 30.09.2015 | BE | 30.09.2015 | BG | 30.09.2015 | CY | 30.09.2015 | CZ | 30.09.2015 | EE | 30.09.2015 | FI | 30.09.2015 | HR | 30.09.2015 | LT | 30.09.2015 | LV | 30.09.2015 | MC | 30.09.2015 | MK | 30.09.2015 | MT | 30.09.2015 | PL | 30.09.2015 | RO | 30.09.2015 | RS | 30.09.2015 | SI | 30.09.2015 | SK | 30.09.2015 | SM | 30.09.2015 | TR | 30.09.2015 | LU | 29.11.2015 | NO | 30.12.2015 | GR | 31.12.2015 | IS | 30.01.2016 | PT | 01.02.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/45] | HU | 29.11.2012 | |
BE | 30.09.2015 | ||
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MK | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
TR | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 29.11.2012 | |
BE | 30.09.2015 | ||
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MK | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2017/41] | HU | 29.11.2012 | |
BE | 30.09.2015 | ||
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 29.11.2012 | |
BE | 30.09.2015 | ||
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2017/03] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/31] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
LU | 29.11.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/28] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/10] | FI | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 30.09.2015 | |
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 30.09.2015 | |
NO | 30.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 30.09.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2010080345 (GRACEWAY PHARMACEUTICALS LLC [US], et al) [A] 1-7 * paragraphs [0001] , [0224] , [0268] *; | [A] - WILLIAM J MCINTYRE ET AL, "Treatment Options for Actinic Keratoses", vol. 76, no. 5, (2007), pages 667 - 671, American Family Physician, URL: http://www.aafp.org/afp/2007/0901/p667.html, (20120118), XP002667626 [A] 1-7 * the whole document * | [A] - RIZZO A G ET AL, "Treatment of skin neoplasms with polidocanol infiltrations. Our experience (TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE CUTANEE CON INFILTRAZIONI DI POLIDOCANOLO. NOSTRA ESPERIENZA)", TUMORI, IT, (20050501), vol. 4, no. 3, ISSN 0300-8916, pages S197 - S198, XP008147715 [A] 1-7 * the whole document * | sonstige | - BUNDESINSTITUT FÜR RISIKOBEWERTUNG, "POLIDOCANOL IN KOSMETISCHEN MITTELN", STELLUNGNAHME DES BFR, (20031015), pages 1 - 5, XP003035771 | - CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH, "POLIDOCANOL", (2012), pages 1 - 2, URL: HTTP://KREUSSLER-PHARMA.DE/ZUGANG-FUER-AERZTE-UND-APOTHEKER-FACHKREISE/PHLEBOLOGIE/2012-09-15-16-46-41/POLIDOCANOL.HTML, XP055198606 | - J. ALOS; ET AL, "EFFICACY AND SAFETY OF SCLEROTHERAPY USING POLIDOCANOL FOAM: A CONTROLLED CLINICAL TRIAL", EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, (2006), vol. 31, no. 1, pages 101 - 107, XP005198558 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2005.08.018 | - PARSI K; ET AL, "THE LYTIC EFFECTS OF DETERGENT SCLEROSANTS ON ERYTHROCYTES, PLATELETS,ENDOTHELIAL CELLS AND MICROPARTICLES ARE ATTENUATED BY ALBUMIN AND OTHER PLASMA COMPONENTS IN VITRO", EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, (200808), vol. 36, no. 2, pages 216 - 223, XP022831575 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.03.001 | - K ORIKASA, "STUDIES ON THE DAMAGE OF THE CULTURED ENDOTHELIAL CELLS AND K-562 CELLS BY SCLEROSANTS (ETHANOLAMINE OLEATE, AETHOXYSKLEROL AND ABSOLUTE ETHANOL) USED IN THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL VARICES", NIHON SHOKAKIBYO GAKKAI ZASSHI, (19891001), vol. 86, no. 10, pages 2365 - 2372, XP055198633 |