EP2794781 - TINTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.05.2018 [2018/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sericol Limited Patricia Way Pysons Road Industrial Estate Broadstairs, Kent CT10 2LE / GB | [2014/44] | Erfinder | 01 /
GOULD, Nigel Patricia Way Pysons Road Industial Estate Broadstairs Kent CT10 2LE / GB | [2014/44] | Vertreter | Revell, Christopher, et al FUJIFILM Imaging Colorants Limited 6th Floor, Acresfield 8-10 Exchange Street Blackley Manchester M2 7HA / GB | [N/P] |
Frühere [2014/44] | Mayall, John Fujifilm Imaging Colorants Limited Intellectual Property Group P.O. Box 42 Hexagon Tower, Blackley, Manchester M9 8ZS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12799261.8 | 04.12.2012 | WO2012GB52997 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20110022030 | 21.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201122030 | GB20120002831 | 20.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201202831 | [2014/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2013093414 | Datum: | 27.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2794781 | Datum: | 29.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.2013 | Klassifikation | IPC: | C09D11/00, C09D11/10 | [2014/44] | CPC: |
C09D11/101 (EP,US);
C09D11/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TINTEN | [2014/44] | Englisch: | INKS | [2014/44] | Französisch: | ENCRES | [2014/44] | Eintritt in die regionale Phase | 04.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/44] | 07.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.12.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/21] | 15.01.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/21] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.06.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Lizenz(en) | ID: | 01 01/ausschließlich | Für: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | Lizenznehmer: | Fujifilm Speciality Ink Systems Limited Pysons Road Industrial Estate Patricia Way Broadstairs, Kent CT10 2LE / GB | Datum: | 02.12.2015 | [2016/11] | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO2007071328 (DSM IP ASSETS BV [NL], et al) [X] 1,3-7,9,10,12-15 * page 1, lines 1-19; example 13; claims 1-13; tables 1,2 * [I] 2,8,11,16-18 | Prüfung | WO2011021052 | vom Anmelder | WO2011021052 | WO02085832 | US4987159 |