EP2923439 - STROMWANDLER MIT EINEM SPANNUNGSREGLER UND EINEM STROMREGLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Für alle benannten Staaten Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation 13-16, Mita 3-chome Minato-ku Tokyo 108-0073 / JP | [2015/40] | Erfinder | 01 /
GRUENING, Horst c/o MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
HOSOKAWA, Yasuhiko c/o TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION 13-16 Mita 3-chome Minato-ku Tokyo 108-0073 / JP | [2015/40] | Vertreter | Sajda, Wolf E., et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [2020/21] |
Frühere [2015/40] | Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12799334.3 | 21.11.2012 | [2015/40] | WO2012JP80798 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014080537 | Datum: | 30.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2923439 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2923439 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.05.2014 | Klassifikation | IPC: | H02M7/49, H02M7/5387 | [2015/40] | CPC: |
H02M7/49 (EP,US);
H02M7/4835 (EP,US);
H02M7/538 (US);
H02M7/53803 (US);
H02M7/53806 (US);
H02M7/53871 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMWANDLER MIT EINEM SPANNUNGSREGLER UND EINEM STROMREGLER | [2015/40] | Englisch: | ELECTRIC POWER CONVERTER WITH A VOLTAGE CONTROLLER AND A CURRENT CONTROLLER | [2015/40] | Französisch: | CONVERTISSEUR D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AVEC DISPOSITIF DE COMMANDE DE TENSION ET DISPOSITIF DE COMMANDE DE TENSION | [2015/40] | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/40] | 08.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.01.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.08.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.11.2012 | AL | 20.05.2020 | AT | 20.05.2020 | CY | 20.05.2020 | CZ | 20.05.2020 | DK | 20.05.2020 | EE | 20.05.2020 | ES | 20.05.2020 | FI | 20.05.2020 | HR | 20.05.2020 | IT | 20.05.2020 | LT | 20.05.2020 | LV | 20.05.2020 | MC | 20.05.2020 | MK | 20.05.2020 | MT | 20.05.2020 | NL | 20.05.2020 | PL | 20.05.2020 | RO | 20.05.2020 | RS | 20.05.2020 | SI | 20.05.2020 | SK | 20.05.2020 | SM | 20.05.2020 | TR | 20.05.2020 | BG | 20.08.2020 | NO | 20.08.2020 | GR | 21.08.2020 | IS | 20.09.2020 | PT | 21.09.2020 | IE | 21.11.2020 | LU | 21.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/32] | HU | 21.11.2012 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MK | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 21.11.2012 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 20.05.2020 | |
DK | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 20.05.2020 | |
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 20.05.2020 | |
LT | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 20.05.2020 | |
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 20.09.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XDAI]WO2008067785 (SIEMENS AG [DE], et al) [XD] 1,4,5,11 * page 6 - page 9; figures 1,2, 5 * * page 11, line 7 - line 8 * * page 4, line 13 - page 5, line 7 * [A] 6-8 [I] 2,3,9,10; | [A]WO2012013248 (AREVA T & D UK LTD [GB], et al) [A] 6-8* pages 6,25; figure 4 * | vom Anmelder | EP2100367 | JP2010512134 | US2010118578 |