Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2014138002 | Globale Akte | 22.05.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP03236 | 17.05.2012 | JP2011136674 | 20.06.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11458769 | Globale Akte | 04.10.2022 | B2 | US2019248183 | 15.08.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916390245 | 22.04.2019 | WO2012JP03236 | 17.05.2012 | US201314127279 | 18.12.2013 | JP2011136674 | 20.06.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN103619612B | Globale Akte | 11.05.2016 | B | CN103619612 | 05.03.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP03236 | 17.05.2012 | JP2011136674 | 20.06.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2722198 | Globale Akte | 04.07.2018 | B1 | EP2722198 | 01.07.2015 | A4 | EP2722198 | 23.04.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP03236 | 17.05.2012 | JP2011136674 | 20.06.2011 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2012176372 | Globale Akte | 27.12.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2011136674 | 20.06.2011 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6050568B | Globale Akte | 21.12.2016 | B2 | JP2013001333 | 07.01.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2011136674 | 20.06.2011 |