EP2798919 - STROMVERSORGUNG FÜR EINE FELDEMISSIONSLICHTQUELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LightLab Sweden AB Virdings Allé 32 B 754 50 Uppsala / SE | [2015/52] |
Frühere [2014/45] | Für alle benannten Staaten LightLab Sweden AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
MÖRK, Göran Vintervägen 16 A S-182 74 Stocksund / SE | 02 /
TIRÉN, Jonas Vikingagatan 44C S-753 34 Uppsala / SE | [2014/45] | Vertreter | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 27834 115 93 Stockholm / SE | [2014/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12806497.9 | 21.12.2012 | [2020/24] | WO2012EP76661 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20110195938 | 28.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 11195938 | [2014/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013098239 | Datum: | 04.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2798919 | Datum: | 05.11.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.07.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2798919 | Datum: | 10.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.07.2013 | Klassifikation | IPC: | H05B41/233, H01J63/06 | [2014/45] | CPC: |
H05B45/38 (EP,US);
H01J63/06 (EP,US);
H05B41/233 (EP,US);
H05B45/12 (EP,US);
H05B45/3725 (EP,US);
H05B45/60 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMVERSORGUNG FÜR EINE FELDEMISSIONSLICHTQUELLE | [2014/45] | Englisch: | POWER SUPPLY FOR A FIELD EMISSION LIGHT SOURCE | [2014/45] | Französisch: | ALIMENTATION POUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE À ÉMISSION DE CHAMP | [2014/45] | Eintritt in die regionale Phase | 02.06.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.06.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.06.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/45] | 03.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.10.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 11.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 05.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2012 | AL | 10.06.2020 | AT | 10.06.2020 | CY | 10.06.2020 | CZ | 10.06.2020 | DK | 10.06.2020 | EE | 10.06.2020 | ES | 10.06.2020 | FI | 10.06.2020 | HR | 10.06.2020 | LT | 10.06.2020 | LV | 10.06.2020 | MC | 10.06.2020 | MK | 10.06.2020 | MT | 10.06.2020 | NL | 10.06.2020 | PL | 10.06.2020 | RO | 10.06.2020 | RS | 10.06.2020 | SI | 10.06.2020 | SK | 10.06.2020 | SM | 10.06.2020 | TR | 10.06.2020 | BG | 10.09.2020 | NO | 10.09.2020 | GR | 11.09.2020 | IS | 10.10.2020 | PT | 12.10.2020 | IE | 21.12.2020 | LU | 21.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/32] | HU | 21.12.2012 | |
AL | 10.06.2020 | ||
AT | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MK | 10.06.2020 | ||
MT | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 21.12.2012 | |
AL | 10.06.2020 | ||
AT | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MT | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 10.06.2020 | |
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 10.06.2020 | |
LT | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 10.06.2020 | |
NO | 10.09.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2010097004 (HERRING RICHARD N [US], et al) [X] 1 * paragraphs [0031] - [0040]; figures 1-3 * * paragraph [0031] * * paragraph [0040] * [I] 2-15; | [A]WO9107006 (SECR DEFENCE BRIT [GB]) [A] 1 * abstract *; | [I]EP0035828 (GEN ELECTRIC CO PLC [GB]) [I] 1-15 * paragraph [0014]; figures 3-4 * | Prüfung | US2007008745 | vom Anmelder | US2008185953 |