EP2791414 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER IONOMEREN BESCHICHTUNG AUF EINEM SUBSTRAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.01.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.02.2017 [2017/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [2014/43] | Für alle benannten Staaten E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, Delaware 19899 / US | Erfinder | 01 /
ECHT, Elliott 2526 Berwyn Road Wilmington, Delaware 19810 / US | 02 /
FAN, Xiyun Serene 38 Deerborne Trail Newark, Delaware 19702 / US | 03 /
HAYES, Richard Allen 630 Belvedere Drive Beaumont, Texas 77706 / US | [2014/43] | Vertreter | Heinemann, Monica Abitz & Partner Patentanwälte mbB Arabellastraße 17 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/43] | Heinemann, Monica Abitz & Partner Patentanwälte Arabellastraße 17 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12809931.4 | 12.12.2012 | WO2012US69208 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161569365P | 12.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161569365 P | [2014/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013090406 | Datum: | 20.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2791414 | Datum: | 22.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.06.2013 | Klassifikation | IPC: | D21H17/37, D21H17/43, D21H19/20, D21H19/22 | [2014/43] | CPC: |
D21H17/37 (EP,US);
B32B33/00 (US);
B32B15/08 (US);
B32B5/02 (US);
B32B5/18 (US);
D21H17/43 (EP,US);
D21H19/20 (EP,US);
D21H19/22 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US);
Y10T428/249976 (EP,US);
Y10T428/249991 (EP,US);
Y10T428/31692 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER IONOMEREN BESCHICHTUNG AUF EINEM SUBSTRAT | [2014/43] | Englisch: | METHODS TO FORM AN IONOMER COATING ON A SUBSTRATE | [2014/43] | Französisch: | MÉTHODES DE FORMATION D'UN REVÊTEMENT D'IONOMÈRE SUR UN SUBSTRAT | [2014/43] | Eintritt in die regionale Phase | 05.05.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.05.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.05.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/43] | 18.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/08] | 18.10.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.07.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2010101647 (CADWALLADER ROBERT J [US], et al) [X] 1,15 * paragraphs [0037] , [0041] , [0 44] , [0 46] , [0 49] , [0 50] , [0 53] , [0 58] * * claims 1-13 * [I] 2-14; | [XI]US2010272898 (CHEN JOHN CHU [US], et al) [X] 1 * claims 1-14 * * paragraphs [0038] , [0044] , [0045] , [0047] , [0054] , [0067] , [0079] - [0083] - [0102] *[I] 2-15 | vom Anmelder | US2313144 | US2632921 | US2648097 | US2683894 | US2704382 | US3264272 | US3296172 | US3321819 | US3338739 | US3355319 | US3389109 | US3404134 | US3472825 | US3562196 | GB1243303 | US3644258 | US3674896 | US3823108 | US3872039 | JPS5084687 | US3896065 | US3899389 | US3904569 | JPS50135141 | US3970626 | US3983268 | US4136069 | US4173669 | US4181566 | US4329305 | US4340659 | US4400440 | US4410655 | US4440908 | US4508804 | US4540736 | US4714728 | US4732814 | US4775713 | JPS649338 | US4970258 | US4978707 | US5028674 | US5082697 | US5155157 | US5160484 | US5206279 | US5244969 | JPH0575769B | JPH06872B | US5292794 | US5304608 | US5330788 | US5336528 | US5374687 | US5387635 | US5409765 | US5419960 | US5430111 | US5445893 | US5542677 | US5550177 | US5591803 | US5591806 | US5688869 | JPH106640 | WO9910276 | JPH11158332 | JP2958120B | US5993604 | US6013353 | WO0044801 | US6100336 | JP2000328046 | US6162852 | US6245858 | EP1163276 | US6458897 | US6482886 | US6500888 | US6518365 | US6852792 | JP2005075878 | US2005100754 | US2005271888 | US2006124554 | US2007117916 | US2007141323 | US2007137808 | US2007137809 | US2007137810 | US2007137811 | US2007137813 | US2007141936 | US2007144697 | US7279513 | US2007243331 | US2007284069 | US2007292705 | US2007295464 | US2007295465 | US2008000598 | US2008000602 | US2008041543 | US2008073045 | US2008073046 | US7364800 | US2008118728 | US2008135195 | US2008176968 | US2008182040 | US2008216977 | US2008230195 | US2008292833 | US2008295985 | US7470736 | JP2009091426 | US7528080 | US2009194450 | US7588662 | US2009253321 | US2009297747 | WO2011058119 | WO2011058121 | WO2011068525 |