EP2791412 - ENZYMATISCHE VORBEHANDLUNG EINES MARKT-ZELLSTOFFS ZUR VERBESSERUNG EINER FASERENTWÄSSERUNG UND PHYSIKALISCHER EIGENSCHAFTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Enzymatic Deinking Technologies, LLC 3975 Steve Reynolds Boulevard Norcross, GA 30093 / US | [2014/43] | Erfinder | 01 /
TAUSCHE, James 5231 Powers Ferry Road NW Atlanta, GA 30327 / US | 02 /
MA, Jianhua 5690 Lake Manor Trace Alpharetta, GA 30022 / US | 03 /
TAUSCHE, Paul 70 Spring Lane West Hartford, Connecticut 06107 / US | [2014/43] | Vertreter | Withers & Rogers Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2023/03] | Potter Clarkson The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
Frühere [2014/43] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham, NG1 5GG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12810478.3 | 11.12.2012 | [2023/03] | WO2012US68965 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113323136 | 12.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113323136 | [2014/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013090272 | Datum: | 20.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2791412 | Datum: | 22.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2791412 | Datum: | 18.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.06.2013 | Klassifikation | IPC: | D21C5/00, D21C5/02, D21H11/14, D21H21/10, D21H21/18 | [2014/43] | CPC: |
D21H21/10 (EP,US);
D21C5/005 (EP,US);
D21C5/02 (EP,US);
D21H11/14 (EP,US);
D21H11/20 (EP,US);
D21H17/005 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENZYMATISCHE VORBEHANDLUNG EINES MARKT-ZELLSTOFFS ZUR VERBESSERUNG EINER FASERENTWÄSSERUNG UND PHYSIKALISCHER EIGENSCHAFTEN | [2014/43] | Englisch: | ENZYMATIC PRE-TREATMENT OF MARKET PULP TO IMPROVE FIBER DRAINAGE AND PHYSICAL PROPERTIES | [2014/43] | Französisch: | PRÉTRAITEMENT ENZYMATIQUE DE PÂTE COMMERCIALISÉE POUR AMÉLIORER L'ÉGOUTTEMENT DE FIBRES ET LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE FIBRES | [2014/43] | Eintritt in die regionale Phase | 10.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.10.2013 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/43] | 22.01.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2018 | Einwendungen Dritter | 15.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.04.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2024/03] | |||
Einsprechende(r) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Frühere [2023/48] | |||
Einsprechende(r) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Hiebl, Inge Elisabeth Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Frühere [2023/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
17.10.2023
AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Hiebl, Inge Elisabeth Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | 02.11.2023 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 04.03.2024 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 19.11.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 14.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 18.01.2023 | DK | 18.01.2023 | EE | 18.01.2023 | HR | 18.01.2023 | IT | 18.01.2023 | LT | 18.01.2023 | LV | 18.01.2023 | MC | 18.01.2023 | NL | 18.01.2023 | PL | 18.01.2023 | RO | 18.01.2023 | RS | 18.01.2023 | SI | 18.01.2023 | SK | 18.01.2023 | SM | 18.01.2023 | NO | 18.04.2023 | GR | 19.04.2023 | IS | 18.05.2023 | LU | 11.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/26] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
IT | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SI | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2024/11] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SI | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | DK | 18.01.2023 | |
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | DK | 18.01.2023 | |
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
Frühere [2023/36] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | LT | 18.01.2023 | |
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
Frühere [2023/33] | LT | 18.01.2023 | |
NL | 18.01.2023 | ||
Frühere [2023/31] | NL | 18.01.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5620565 (LAZORISAK NICHOLAS W [US], et al); | [XI]US6066233 (OLSEN WILLIAM L [US], et al); | [X]WO0068500 (NOVO NORDISK AS [DK]); | [XI]US2006048908 (WANG XIANG [US], et al); | [X]US2011168344 (KLEIN TORSTEN [DE], et al) | Prüfung | WO03021033 | US2006102299 | WO2011044646 | vom Anmelder | US5110412 | US5507914 | US6066233 | US6635146 | US6808595 | US6939437 | US7067244 | US2007111920 | sonstige | WO03021033 | US2006102299 | WO2011044646 | Einspruch | WO03021033 | US2006102299 | US2007074832 |