EP2733123 - VORRICHTUNG ZUR SELEKTIVEN HYDRIERUNG EINER BIOLOGISCH AUFBRINGBAREN FLÜSSIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 29.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2018 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MIZ Co., Ltd. 16-5, Zengyo 1-chome Fujisawa-shi Kanagawa 251-087 / JP | [2014/21] | Erfinder | 01 /
SATOH, Fumitake c/o MIZ Co. LTD. 16-5 Zengyo 1-chome Fujisawa-shi Kanagawa 251-0871 / JP | 02 /
SEO, Tomoki c/o MIZ Co. LTD. 16-5 Zengyo 1-chome Fujisawa-shi Kanagawa 251-0871 / JP | 03 /
KUROKAWA, Ryousuke c/o MIZ Co. LTD. 16-5 Zengyo 1-chome Fujisawa-shi Kanagawa 251-0871 / JP | 04 /
SATOH, Bunpei c/o MIZ Co. LTD. 16-5 Zengyo 1-chome Fujisawa-shi Kanagawa 251-0871 / JP | [2014/21] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [2014/21] | Ter Meer Steinmeister & Partner Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12815085.1 | 08.05.2012 | WO2012JP61759 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110156952 | 15.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011156952 | [2014/21] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013011732 | Datum: | 24.01.2013 | Sprache: | JA | [2013/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2733123 | Datum: | 21.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.01.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2014 | Klassifikation | IPC: | C02F1/68, B01F1/00, B01F5/06, A61K33/00, A61P39/06, B01F15/00, B01F15/02, B01F3/04, C01B3/08, B01F13/00 | [2014/46] | CPC: |
A61P39/06 (EP);
C02F1/68 (EP,KR,US);
A47J31/44 (US);
B01F23/20 (KR);
B01F23/23 (EP,US);
B01F23/2366 (US);
B01F23/23764 (EP,US);
B01F33/50111 (EP,US);
B01F35/32021 (EP,US);
B01F35/7162 (EP,US);
B01J7/02 (US);
B01J8/00 (US);
C01B3/08 (EP,US);
C02F1/685 (EP,US);
C02F1/687 (US);
|
Frühere IPC [2014/21] | C02F1/68, B01F1/00, B01F5/06, A61K33/00, A61P39/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR SELEKTIVEN HYDRIERUNG EINER BIOLOGISCH AUFBRINGBAREN FLÜSSIGKEIT | [2014/21] | Englisch: | SELECTIVE HYDROGENATION APPARATUS FOR BIOLOGICALLY APPLICABLE LIQUID | [2014/21] | Französisch: | APPAREIL D'HYDROGÉNATION SÉLECTIVE POUR UN LIQUIDE D'APPLICATION BIOLOGIQUE | [2014/21] | Eintritt in die regionale Phase | 30.10.2013 | Übersetzung eingereicht | 30.10.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.10.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 30.10.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.10.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.10.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/21] | 26.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.06.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2018/31] | 06.04.2018 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/31] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 02.08.2016 | Beschwerde eingegangen No. T2229/16 | 28.09.2016 | Begründung eingereicht | 21.09.2017 | Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen im Beschwerdeverfahren (Frist: M04) [2017/38] | 23.01.2018 | Eingangstag der Stellungnahme im Beschwerdeverfahren [2018/04] | 06.04.2018 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.10.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2002172317 (SATO KIYOSHI) [X] 1,3 * the whole document *; | [Y]JP2005007380 (EPIA KK) [Y] 1-6 * the whole document *; | [Y]US2005036941 (BAE IN TAE [US], et al) [Y] 1,4,5 * paragraph [0025] - paragraph [0046]; figures 1-7 *; | [X]JP2007134600 (DAINIPPON SCREEN MFG) [X] 1,4,5 * abstract *; | [X]US7252771 (KOPINKE FRANZ-DIETER [DE], et al) [X] 1-5 * figure 1; examples 1-4; claims 1-5, 10, 17 *; | [X]EP1867607 (SHIGA SEIKI [JP]) [X] 1,2,4,5 * paragraph [0082] - paragraph [0090]; figure 16; claims 1,4 * * paragraphs [0071] , [0 72] *; | [X]JP2010124808 (YADA NAOYUKI) [X] 1,4,5 * abstract *; | [Y]US2010209338 (MIKI TAKESHI [JP], et al) [Y] 1-6 * paragraph [0028] - paragraph [0085] *; | [X]JP4652479B (MIZU KK) [X] 1-6 * the whole document *; | [XP]WO2012056923 (MIZ CO LTD [JP], et al) [XP] 1-6 * the whole document *; | EP2508484 [ ] (MIZ CO LTD [JP]) [ ] * paragraph [0029]; example -; claim 1 *; | EP2508485 [ ] (MIZ CO LTD [JP]) [ ] * the whole document * | Internationale Recherche | [A]JP2004243151 (TANAKA YOSHIRO, et al); | [A]JP2006255613 (SHIGA SEIKI); | [A]WO2010103894 (MIZ CO LTD [JP], et al); | [A]JP2010207802 (SHIGA KINOSUI KENKYUSHO KK) | vom Anmelder | JP2007167696 | JP20090221567 |