EP2795018 - VERBESSERTE SICHERHEITSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.02.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cheddie, Daniel Aaron 1 Turnford Villas, High Road Turnford, Broxbourne Hertfordshire EN10 6BE / GB | [2014/44] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2014/44] | Vertreter | Kay, Ross Marcel Laudens Blackwell House Guildhall Yard London EC2V 5AE / GB | [N/P] |
Frühere [2014/44] | Laudens Blackwell House Guildhall Yard London EC2V 5AE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12818553.5 | 17.12.2012 | WO2012GB53166 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20110021787 | 19.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201121787 | GB20120019798 | 02.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201219798 | [2014/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013093442 | Datum: | 27.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2795018 | Datum: | 29.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.06.2013 | Klassifikation | IPC: | E04G21/32 | [2014/44] | CPC: |
E04G21/3276 (EP,US);
E04G21/3233 (GB);
E04G1/38 (US);
A62B35/0037 (US);
E04G5/001 (US);
E04G5/046 (US);
E04G21/3261 (GB)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE SICHERHEITSVORRICHTUNG | [2014/44] | Englisch: | IMPROVED SAFETY DEVICE | [2014/44] | Französisch: | DISPOSITIF DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉ | [2014/44] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/44] | 26.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.12.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 16.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 16.02.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.02.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.02.2022 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 21.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US4078633 (FAHY MICHAEL B); | [A]GB2357112 (MCINULTY JASON PAUL [GB]); | [X]GB2454596 (GRIFFITHS RALPH [GB]); | [X]US2010012427 (JULLIARD XAVIER [FR]) | vom Anmelder | GB2102858 | US2009188174 |