EP2742912 - VORRICHTUNG FÜR EINEN EINGRIFF MIT EINEM UMSCHLINGUNGSDRAHT UM DIE MITRALKLAPPENMEMBRAN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.05.2016 [2016/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pusan National University Industry-University Cooperation Foundation 2, Busandaehak-ro 63 beon-gil Geumjeong-gu Busan 609-735 / KR | [2014/25] | Erfinder | 01 /
KIM, June-Hong 312-1102, 100, Gwanganhaebyeon-ro Suyeong-gu Busan 613-010 / KR | [2014/25] | Vertreter | Ferreccio, Rinaldo Botti & Ferrari S.p.A. Via Cappellini, 11 20124 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2014/25] | Ferreccio, Rinaldo Botti & Ferrari S.r.l. Via Cappellini, 11 20124 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12823906.8 | 06.08.2012 | WO2012KR06237 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20110080392 | 12.08.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20110080392 | [2014/25] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2013024998 | Datum: | 21.02.2013 | Sprache: | KO | [2013/08] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2742912 | Datum: | 18.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 30.05.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.2015 | Klassifikation | IPC: | A61F2/24, A61B17/00, A61M25/01, A61F2/06, // A61B17/04 | [2015/20] | CPC: |
A61B17/00 (KR);
A61F2/06 (KR);
A61F2/2451 (EP,KR);
A61F2/2466 (EP,KR);
A61M25/01 (KR);
A61B2017/00783 (EP,KR);
A61B2017/0496 (EP,KR)
(-)
|
Frühere IPC [2014/25] | A61F2/24, A61B17/00, A61M25/01, A61F2/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG FÜR EINEN EINGRIFF MIT EINEM UMSCHLINGUNGSDRAHT UM DIE MITRALKLAPPENMEMBRAN | [2014/25] | Englisch: | DEVICE FOR MITRAL VALVE MEMBRANE CERCLAGE PROCEDURE | [2014/25] | Französisch: | DISPOSITIF POUR PROCÉDURE DE CERCLAGE D'UNE MEMBRANE DE VALVE MITRALE | [2014/25] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.2014 | Übersetzung eingereicht | 11.03.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 11.03.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/25] | 17.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/20] | 23.12.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2006105008 (AMPLE MEDICAL INC [US], et al) [I] 1-4,7 * page 39, line 33 - page 42, line 9; figures 16, 20, 27, 47, 55-56, 72-73 * * page 45, lines 12-26 * * page 52, lines 4-21 * * page 55, line 25 - page 60, line 19 * * page 66, line 21 - page 70, line 20 *; | [A]US2011009957 (LANGBERG JONATHAN J [US], et al) [A] 1,3,4,7 * paragraphs [0064] - [0067] - [ 079] - [0081]; figures 5-9 *; | [A]US2011054597 (KIM JUNE-HONG [KR]) [A] 1 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]KR20110023094 (KIM JUNE HONG [KR]); | [A]JP2009505789 (STEVEN WEISS); | [A]KR100824753B (SYNTHES GMBH) | vom Anmelder | WO2008060553 | KR20090080708 |