EP2751648 - LICHTAKTUATOR FÜR BEWEGLICHE KNÖPFE AUF EINER TASTATUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 26.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.05.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neonode Inc. 2674 North First Street, Suite 150 San Jose CA 95134 / US | [2016/15] |
Frühere [2014/28] | Für alle benannten Staaten Neonode Inc. 2350 Mission College Blvd. Suite 190 Santa Clara, CA 95054 / US | Erfinder | 01 /
FROJDH, Martin, Gunnar Dalarövägen 236 S-137 71 Dalaro / SE | 02 /
HENRIKSSON, Carl, Richard Linnégatan 31 S-114 47 Stockholm / SE | 03 /
ELYAN, Michael, Lawrence 77 St Georges Cresent Drummoyne 2047 / AU | 04 /
ERIKSSON, Thomas Storängsstigen 15C S-182 74 Stocksund / SE | 05 /
SHAIN, Joseph 27-B Pinsker Street 76308 Rehovot / IL | 06 /
JANSSON, Anders Hasselnötsvägen 25 S-138 34 Älta / SE | 07 /
KVIST, Niklas Bjornklostigen 9 S-139 40 Varmdo / SE | 08 /
PETTERSSON, Robert Folkparksvägen 164 S-126 39 Hagersten / SE | 09 /
SPARF, Lars Rödarvsgränd 14 S-162 45 Vällingby / SE | 10 /
KARLSSON, John Tingvallavägen 16a S-195 32 Märsta / SE | [2014/28] | Vertreter | Lavoix Bayerstraße 83 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/28] | Tischner, Oliver Lavoix Munich Bayerstrasse 83 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12827710.0 | 03.09.2012 | WO2012US53585 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161530988P | 04.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161530988 P | [2014/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013033681 | Datum: | 07.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2751648 | Datum: | 09.07.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 07.03.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.04.2015 | Klassifikation | IPC: | G06F3/041 | [2014/28] | CPC: |
G06F3/0421 (EP,US);
G06F3/041 (KR);
G06F3/02 (KR);
G06F3/0202 (EP,US);
G06F3/0227 (EP,US);
G06F3/0238 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LICHTAKTUATOR FÜR BEWEGLICHE KNÖPFE AUF EINER TASTATUR | [2014/28] | Englisch: | LIGHT ACTUATOR FOR MOVABLE BUTTONS ON A KEYPAD | [2014/28] | Französisch: | ACTIONNEUR DE LUMIÈRE POUR BOUTONS MOBILES SUR UN CLAVIER | [2014/28] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 26.03.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/28] | 06.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.05.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2006256090 (HUPPI BRIAN Q [US]) [X] 1,3,4,6,8,9,13,14 * figures 1-16F * * paragraph [0041] * * paragraph [0052] - paragraph [0057] * * paragraph [0063] - paragraph [0066] * * paragraph [0102] * [I] 2,7,10-12,15; | [XI]US6492978 (SELIG DAVID G [US], et al) [X] 1,4,5,9,10,12 * figures 1-9 * * column 5, line 62 - column 7, line 15 * * column 7, line 65 - column 8, line 50 * [I] 7; | [X]JP2003029906 (NORITSU KOKI CO LTD) [X] 1,9 * abstract *; | [A]US2004090428 (CRANDALL RONALD E [US], et al) [A] 1-15 * figures 1-17 * * paragraph [0047] - paragraph [0051] *; | [A]JP2010073071 (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC) [A] 1-15 * abstract *; | [A]KR20110000978 (KIM SI HAN [KR]) [A] 2-4,11 * figure 2b * | Internationale Recherche | [X]US2006181515 (FLETCHER DONNA M [US], et al); | [Y]US2007114346 (OMPS JUSTIN T [US]); | [Y]US2010174655 (BUTLER JON [US], et al); | [Y]US2004047051 (KANEKO SHINJI [JP]); | [Y]US2003098803 (GOURGEY KAREN [US], et al); | [Y]US2006077186 (PARK SANG-JIN [KR], et al); | [Y]US2010160575 (GOOSSENS JOHANNES MARTINUS DINA [NL], et al); | [A]US6049328 (VANDERHEIDEN GREGG C [US]) | vom Anmelder | US2006256090 | US6492978 | JP2003029906 | US2004090428 |