EP2751447 - KETTE UND VERBINDUNGSGLIEDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Esco Corporation 2141 NW 25th Avenue Portland, OR 97210-2578 / US | [2014/28] | Erfinder | 01 /
BRISCOE, Terry, L. 11399 NW Ridge Road Portland, OR 97229 / US | 02 /
CARPENTER, Christopher, M. 19047 SW Chesapeake Drive Tualatin, OR 97062 / US | 03 /
ROSE, Michael 509 E 16th Street Farmington, NM 87401 / US | 04 /
HIRTLE, Sean, T. 3809 Elgarose Road Roseburg, OR 97470 / US | 05 /
OLLINGER, Charles, G. 1924 SW 14th Avenue Portland, OR 97201 / US | [2014/28] | Vertreter | Kirkpatrick Avenue Wolfers, 32 1310 La Hulpe / BE | [N/P] |
Frühere [2014/28] | Bird Goën & Co Wetenschapspark Arenberg Gaston Geenslaan 9 3001 Heverlee / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12827880.1 | 29.08.2012 | WO2012US52791 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161529223P | 30.08.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161529223 P | [2014/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013033157 | Datum: | 07.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2751447 | Datum: | 09.07.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 07.03.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.02.2015 | Klassifikation | IPC: | F16G13/06 | [2014/28] | CPC: |
F16G13/14 (EP,CN,US);
F16G13/18 (US);
B21L15/00 (US);
F16G15/02 (EP,CN,US);
F16G15/04 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KETTE UND VERBINDUNGSGLIEDER | [2014/28] | Englisch: | CHAIN AND COUPLING LINKS | [2014/28] | Französisch: | CHAÎNE ET MAILLONS D'ACCOUPLEMENT | [2014/28] | Eintritt in die regionale Phase | 04.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.02.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 04.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/28] | 24.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/31] | 28.03.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2017 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2621471 (RUSSELL DOCK MORTIMER) [X] 1-12 * column 3, line 73 - column 4, line 29; figures 1-3 *; | [A]GB2160252 (LJUSNE KATTING AB) [A] 1,4 * page 1, line 81 - page 2, line 23; figures 1-5 *; | [A]WO9617186 (BRUPAT LTD [GB], et al) [A] 1,4 * page 5, line 10 - page 6, line 8; figures 5,6 *; | [A]WO2007068472 (SCHMIEDESTUECK VERTRIEB FEUERS [DE], et al) [A] 1,4 * page 5, line 27 - page 6, line 24; figures 1-3 * * page 8, line 6 - line 20 *; | [A]US2010037585 (MUELLE WILHELM [DE], et al) [A] 1,4* the whole document * | Internationale Recherche | [X]US2621471 (RUSSELL DOCK MORTIMER); | [A]US2761275 (KALLEEN ROBBINS WILLIAM); | [X]US2819586 (ST PIERRE HENRY); | [A]US2979886 (ROBBINS WILLIAM K); | [A]US5873232 (BRUCE PETER [GB]) |