EP2674099 - MEDIZINISCHES GERÄTESYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Frühere [2016/39] | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
Frühere [2015/44] | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2013/51] | Für alle benannten Staaten Olympus Medical Systems Corp. 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Erfinder | 01 /
URASAKI, Takeshi OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
OSHIMA, Ryu OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 03 /
TAMAI, Hiroshi OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | [2016/45] |
Frühere [2013/51] | 01 /
URASAKI Takeshi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
OSHIMA Ryu c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | |||
03 /
TAMAI Hiroshi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Vertreter | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/50] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2013/51] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12828116.9 | 09.08.2012 | [2016/50] | WO2012JP70317 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110185130 | 26.08.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011185130 | [2013/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013031512 | Datum: | 07.03.2013 | Sprache: | JA | [2013/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2674099 | Datum: | 18.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2674099 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.03.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.01.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B1/04, A61B1/00 | [2015/09] | CPC: |
A61B1/00009 (EP,US);
A61B1/00006 (EP,US);
A61B1/00193 (EP,US);
A61B1/00194 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/51] | A61B1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEDIZINISCHES GERÄTESYSTEM | [2013/51] | Englisch: | MEDICAL EQUIPMENT SYSTEM | [2013/51] | Französisch: | SYSTÈME D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL | [2013/51] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2013 | Übersetzung eingereicht | 10.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.09.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 10.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/51] | 13.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.07.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.08.2012 | AL | 14.12.2016 | AT | 14.12.2016 | BE | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | IT | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | NO | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | GB | 09.08.2017 | IE | 09.08.2017 | LU | 09.08.2017 | MT | 09.08.2017 | CH | 31.08.2017 | FR | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
TR | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/36] | BE | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4935810 (NONAMI TETSUO [JP], et al) [Y] 2 * column 8, line 43 - line 55; figure 7 *; | [A]JP2003038432 (PENTAX CORP) [A] 1-5 * paragraph [0016] * * paragraph [0092] ** paragraph [0111] *; | [Y]US2003060679 (MURATA MASANAO [JP], et al) [Y] 1-5 * paragraph [0085] - paragraph [0087] *; | [Y]JP2008264312 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) [Y] 1-5 * paragraph [0023] - paragraph [0050] * | Internationale Recherche | [X]JP2000019426 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [X]JP2003038432 (PENTAX CORP); | [X]JP2003038422 (PENTAX CORP); | [A]JP2006288831 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [A]JP2009279060 (HOYA CORP); | [A]JP2010035874 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) | vom Anmelder | JP2004222937 |