EP2753774 - DREHSTABTÜRHALTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.02.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MULTIMATIC INC. 8688 Woodbine Avenue Suite 200 Markham, Ontario L3R 8B9 / CA | [2018/34] |
Frühere [2014/29] | Für alle benannten Staaten MULTIMATIC INC. 85 Valleywood Drive Markham, Ontario L3R 5E5 / CA | Erfinder | 01 /
GRUBER, Rudolf 12 Hillborne Court R.R. 4 Uxbridge, Ontario L9P 1R4 / CA | [2014/29] | Vertreter | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | [2018/22] |
Frühere [2014/29] | Kramer - Barske - Schmidtchen Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12830055.5 | 06.09.2012 | [2018/22] | WO2012CA50614 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113226348 | 06.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113226348 | [2014/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013033843 | Datum: | 14.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2753774 | Datum: | 16.07.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2753774 | Datum: | 30.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 14.03.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.02.2016 | Klassifikation | IPC: | E05C17/20, E05F5/00, // E05B15/04 | [2016/12] | CPC: |
E05C17/203 (EP,KR,US);
E05B2015/0455 (EP,KR,US);
E05Y2900/531 (KR)
|
Frühere IPC [2014/29] | E05C17/20, E05F5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DREHSTABTÜRHALTER | [2014/29] | Englisch: | TORSION BAR DOOR CHECK | [2014/29] | Französisch: | FERME-PORTE À BARRE DE TORSION | [2014/29] | Eintritt in die regionale Phase | 19.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.02.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 19.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/29] | 17.08.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.09.2012 | AL | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IE | 06.09.2018 | LU | 06.09.2018 | MT | 06.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | IS | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 06.09.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MK | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 06.09.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/40] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/38] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/33] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
Frühere [2019/30] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
Frühere [2019/26] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/24] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | FI | 30.05.2018 | |
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE9202108U (SIEGMULLER GMBH) [A] 1* page 7; figures 2-3 *; | [AD]EP1759080 (FINGSCHEIDT GMBH FRIEDR [DE]) [AD] 1 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]GB795867 (STANDARD PRESSED STEEL CO); | [A]EP0111380 (BLOXVICH LOCK STAMPING [GB]); | [A]US5026103 (TOELLE KARL-HEINZ [DE], et al); | [A]WO03042477 (VENTRA GROUP INC [CA]); | [A]WO2009124373 (MULTIMATIC INC [CA], et al) | vom Anmelder | WO2006000536 |