EP2762894 - BESCHLEUNIGUNGSSENSORSCHALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Akebono Brake Industry Co., Ltd. 19-5, Nihonbashi Koami-cho Chuo-ku Tokyo 103-8534 / JP | Für alle benannten Staaten Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2-10-1, Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 / JP | [2014/32] | Erfinder | 01 /
KUNIMI Takashi c/o AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. 19-5, Nihonbashi Koami-cho Chuo-ku Tokyo 103-8534 / JP | 02 /
SEKINE Toru c/o AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. 19-5, Nihonbashi Koami-cho Chuo-ku Tokyo 103-8534 / JP | [2016/32] |
Frühere [2014/32] | 01 /
KUNIMI Takashi c/o AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO. LTD. 19-5 Nihonbashi Koami-cho Chuo-ku Tokyo 103-8534 / JP | ||
02 /
SEKINE Toru c/o AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO. LTD. 19-5 Nihonbashi Koami-cho Chuo-ku Tokyo 103-8534 / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2016/32] |
Frühere [2014/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12835369.5 | 28.09.2012 | [2016/32] | WO2012JP75157 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110216051 | 30.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011216051 | [2014/32] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013047787 | Datum: | 04.04.2013 | Sprache: | JA | [2013/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2762894 | Datum: | 06.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2762894 | Datum: | 10.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.04.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2015 | Klassifikation | IPC: | G01P15/125 | [2014/32] | CPC: |
G01P15/125 (EP,US);
G01P15/0802 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHLEUNIGUNGSSENSORSCHALTUNG | [2014/32] | Englisch: | ACCELERATION SENSOR CIRCUIT | [2014/32] | Französisch: | CIRCUIT DE CAPTEUR D'ACCÉLÉRATION | [2014/32] | Eintritt in die regionale Phase | 28.03.2014 | Übersetzung eingereicht | 28.03.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.03.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 28.03.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.03.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/32] | 21.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.06.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.12.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 11.05.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.09.2012 | AL | 10.08.2016 | AT | 10.08.2016 | BE | 10.08.2016 | CY | 10.08.2016 | CZ | 10.08.2016 | DK | 10.08.2016 | EE | 10.08.2016 | ES | 10.08.2016 | FI | 10.08.2016 | HR | 10.08.2016 | IT | 10.08.2016 | LT | 10.08.2016 | LV | 10.08.2016 | MC | 10.08.2016 | MK | 10.08.2016 | NL | 10.08.2016 | PL | 10.08.2016 | RO | 10.08.2016 | RS | 10.08.2016 | SE | 10.08.2016 | SI | 10.08.2016 | SK | 10.08.2016 | SM | 10.08.2016 | TR | 10.08.2016 | IE | 28.09.2016 | LU | 28.09.2016 | CH | 30.09.2016 | LI | 30.09.2016 | MT | 30.09.2016 | BG | 10.11.2016 | NO | 10.11.2016 | GR | 11.11.2016 | IS | 10.12.2016 | PT | 12.12.2016 | DE | 01.04.2017 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 28.09.2012 | |
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
MK | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
TR | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
LU | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 28.09.2012 | |
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
MK | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
LU | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 28.09.2012 | |
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
MK | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
LU | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
LU | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
DE | 01.04.2017 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
IE | 28.09.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/23] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/23] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
BG | 10.11.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 10.08.2016 | |
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 10.08.2016 | |
ES | 10.08.2016 | ||
FI | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 10.08.2016 | |
HR | 10.08.2016 | ||
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 10.08.2016 | |
IT | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
NO | 10.11.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 10.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2007220974 (WADA JOAN D [US] ET AL) [X] 1,2 * paragraph [0008] - paragraph [0009] * * paragraph [0033] - paragraph [0039] * * figure 2 * [Y] 3,4; | [Y]US5597956 (ITO NOBUHIRO [JP] ET AL) [Y] 3,4 * page 5, line 4 - line 25 * * page 5, line 64 - page 6, line 9 * * page 6, line 43 - line 53 * * page 7, line 23 - line 48 * * figure 1 * | Internationale Recherche | [Y]JPH0862248 (MURATA MANUFACTURING CO); | [Y]JPH08178953 (JAPAN AVIATION ELECTRON); | [Y]JPH11258092 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO); | [Y]JP2011033602 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]JPH11258265 (AKEBONO BRAKE IND, et al); | [A]JPH07128362 (HITACHI LTD); | [A]JPH11118552 (HITACHI LTD, et al) | Prüfung | EP0716308 | vom Anmelder | JPH11258265 | JP2010169534 |