EP2781749 - FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR EINACHSIGE EXZENTERSCHNECKENPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.10.2015 [2015/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heishin Ltd. 1-1-54 Misakihonmachi Hyogo-ku Kobe-shi Hyogo 652-0852 / JP | [2014/39] | Erfinder | 01 /
ONO, Sunio c/o Heishin Ltd. 1-1-54 Misakihonmachi Hyogo-ku Kobe-shi Hyogo 652-0852 / JP | [2014/39] | Vertreter | Plougmann Vingtoft a/s Strandvejen 70 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Frühere [2014/39] | Plougmann & Vingtoft A/S Rued Langgaards Vej 8 2300 Copenhagen S / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12841195.6 | 16.10.2012 | WO2012JP76661 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110227551 | 17.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011227551 | [2014/39] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013058225 | Datum: | 25.04.2013 | Sprache: | JA | [2013/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2781749 | Datum: | 24.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.04.2013 | Klassifikation | IPC: | F04C2/107, F04B49/10, F04C14/28 | [2014/39] | CPC: |
F04C14/28 (EP,US);
F04B51/00 (EP,US);
F04C2/082 (US);
F04C2/107 (EP,US);
F04C2230/80 (EP,US);
F04C2270/80 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR EINACHSIGE EXZENTERSCHNECKENPUMPE | [2014/39] | Englisch: | REMOTE MONITORING SYSTEM OF UNIAXIAL ECCENTRIC SCREW PUMP | [2014/39] | Französisch: | SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE DE POMPE À VIS EXCENTRIQUE UNIAXIALE | [2014/39] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2014 | Übersetzung eingereicht | 15.05.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 15.05.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/39] | 01.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/42] | 28.05.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/42] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2014 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JPS60182378 (HEISHIN SOBI KK); | [A]JPH06110539 (FANUC LTD); | [Y]JPH10111710 (NISHITOMO KK); | [Y]JP2000110225 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [A]JP2002266421 (SHIN MEIWA IND CO LTD); | [A]JP2003034976 (AWAMURA MFG CO LTD, et al) | vom Anmelder | JP2002266421 |