|
19.01.2024 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.03.2023 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.02.2023 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.01.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.01.2023 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.01.2023 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.01.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.01.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2022 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2022 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
27.09.2022 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2022 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
14 |
|
27.09.2022 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
14 |
|
06.09.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.2022 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.2022 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.2022 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2022 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.09.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.09.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.09.2022 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.09.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.09.2022 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.09.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.09.2022 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
09.08.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.08.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.08.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.08.2022 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
23.03.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
23.03.2022 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
23.07.2021 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
23.07.2021 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.05.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.05.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.05.2021 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.05.2021 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.03.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.03.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.11.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.11.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.11.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
22.07.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
22.07.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.07.2020 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.06.2020 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.04.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.03.2020 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.03.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.03.2020 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
07.06.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.06.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.06.2019 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.05.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.05.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2018 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.06.2017 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.02.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.01.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.01.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.01.2017 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.01.2017 |
Kurzmitteilung mit Frist (Rechtsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.12.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.12.2016 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.12.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.12.2016 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
14.12.2016 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.09.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.09.2016 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.09.2016 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.09.2016 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.09.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.07.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.07.2016 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.07.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
15.07.2016 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.07.2016 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.07.2016 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
15.07.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.01.2016 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
16.12.2015 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
13.11.2015 |
Änderungen noch nicht zulässig |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.11.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.11.2015 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.11.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.11.2015 |
Antwort auf Aufforderung zur Klärung der Ansprüche/des Gegenstands der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.11.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.11.2015 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.11.2015 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
05.11.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.11.2015 |
Antwort auf Aufforderung zur Klärung der Ansprüche/des Gegenstands der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
31.08.2015 |
Aufforderung zur Angabe der zurecherchierenden Ansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.08.2015 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.12.2014 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
10.09.2014 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.07.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.07.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.07.2014 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.01.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.01.2014 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
28.01.2014 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.01.2014 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.01.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.01.2014 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.12.2013 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
28.11.2013 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.11.2013 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
02.08.2013 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.06.2013 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.06.2013 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
18.06.2013 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
18.06.2013 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
18.06.2013 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.06.2013 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
18.06.2013 |
Antwort vom Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.06.2013 |
Anfrage beim Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.06.2013 |
Hinweise für die vorzeitige Bearbeitung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.04.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.04.2013 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.04.2013 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |