EP2773896 - AKTIV STABILISIERTE NUTZLASTTRÄGERVORRICHTUNG UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wagner, Steven D. 1511 Winding Way Belmont, California 94002 / US | [2014/37] | Erfinder | 01 /
GARRETT W. Brown 515 Addison Court, Philadelphia Pennsylvania 19147 / US | [2014/37] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2018/22] |
Frühere [2014/37] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12844991.5 | 02.11.2012 | [2018/22] | WO2012US63298 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161554676P | 02.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161554676 P | US201261587439P | 17.01.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261587439 P | [2014/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013067335 | Datum: | 10.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2773896 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.05.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2773896 | Datum: | 30.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.05.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2015 | Klassifikation | IPC: | F16M13/04, F16M11/10, F16M11/20, F16M13/00, F16M11/18 | [2015/35] | CPC: |
F16M11/18 (EP,US);
G03B17/561 (US);
F16M11/105 (EP,US);
F16M11/2064 (EP,US);
F16M13/00 (US);
F16M13/022 (US);
|
Frühere IPC [2014/37] | F16M13/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIV STABILISIERTE NUTZLASTTRÄGERVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2014/37] | Englisch: | ACTIVELY STABILIZED PAYLOAD SUPPORT APPARATUS AND METHODS | [2014/37] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉS DE SOUTIEN DE CHARGE UTILE À STABILISATION ACTIVE | [2014/37] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 15.05.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/37] | 23.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.11.2012 | AL | 30.05.2018 | AT | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IS | 30.09.2018 | IE | 02.11.2018 | LU | 02.11.2018 | MT | 02.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.11.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MK | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
MT | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 02.11.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
MT | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
MT | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
MT | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
MT | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 02.11.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 02.11.2018 | ||
Frühere [2019/33] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2961877 (EDWARDS JR FRANCIS E) [X] 1-16* column 7, line 11 - column 8, line 18; figures 1-6 *; | [X]US2005052531 (KOZLOV VLADIMIR V [RU], et al) [X] 1-16 * paragraph [0045] - paragraph [0050]; figures 1-15 * | Internationale Recherche | [A]US5963749 (NICHOLSON LYNN [US]); | [Y]US2008034954 (GROBER DAVID EHRLICH [US]); | [A]US2009086015 (LARSEN JAN OVE [NO], et al); | [X]US2010079101 (SIDMAN ADAM D [US]); | [Y]US2011080563 (GREAVES NIGEL J [US], et al); | [Y]US2011211164 (MONROE DOUGLAS JEROME [US], et al) |