Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2774329 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2774329



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 843
07.07.2020 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
01.07.2019 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
23.05.2019 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
13.05.2019 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.05.2019 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
13.05.2019 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 5
13.05.2019 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 6
25.04.2019 Einreichung betreffend Vertretung Recherche / Prüfung 2
28.02.2019 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
28.02.2019 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
28.02.2019 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
28.02.2019 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 64
28.02.2019 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 65
28.01.2019 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
11.01.2019 Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung Recherche / Prüfung 2
19.12.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
19.12.2018 Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten Recherche / Prüfung 10
19.12.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
19.12.2018 Verschiedene Anträge Kundendaten betreffend Recherche / Prüfung 1
28.11.2018 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
27.11.2018 Mitteilung über Mängel eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs und Aufforderung zu deren Beseitigung Recherche / Prüfung 2
22.11.2018 Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders Recherche / Prüfung 2
12.11.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
12.11.2018 Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten Recherche / Prüfung 6
12.11.2018 Vollmacht Recherche / Prüfung 1
12.11.2018 Vollmacht Recherche / Prüfung 2
12.11.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
12.11.2018 Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders Recherche / Prüfung 1
02.02.2016 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 5
02.02.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 7
02.02.2016 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 7
07.08.2015 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
21.07.2015 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
21.07.2015 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
21.07.2015 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
10.07.2015 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
11.12.2014 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 4
11.12.2014 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 10
11.12.2014 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 2
13.08.2014 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
25.07.2014 Einreichung betreffend Vertretung Recherche / Prüfung 3
23.07.2014 Nicht zugestelltes Schreiben Recherche / Prüfung 2
11.06.2014 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 3
06.06.2014 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
06.06.2014 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
06.06.2014 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
20.05.2014 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 8
30.04.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
30.04.2014 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 5
14.03.2014 Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt Recherche / Prüfung 3
30.05.2013 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 102
30.05.2013 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 355
30.05.2013 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 54
10.05.2013 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 1
10.05.2013 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 Recherche / Prüfung 66