01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
09.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.11.2020 [2020/46] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
03.07.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] |
12.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.07.2020 [2020/29] |
15.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
24.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2020 [2020/22] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
28.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] |
10.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.02.2020 [2020/07] |
05.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] |
22.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.12.2019 [2019/52] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
08.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.12.2019 [2019/50] |
01.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] |
17.05.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 19.06.2019 [2019/25] |
15.05.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
15.05.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
14.05.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
27.02.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.01.2019 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 13.02.2019 [2019/07] |
23.11.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
30.10.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.10.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.10.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.02.2016 |
Änderung durch den Anmelder |
|
15.10.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.07.2015 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
17.07.2015 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
17.07.2015 |
Änderung - Datum des ergänzenden Recherchenberichts |
veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
27.01.2015 |
Änderung durch den Anmelder |
|
02.01.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 04.02.2015 [2015/06] |
17.10.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.08.2014 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 10.09.2014 [2014/37] |
08.08.2014 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 10.09.2014 [2014/37] |
22.05.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.05.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.04.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.05.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.05.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|