EP2774329 - NETZWERKARCHITEKTUR FÜR DATENCENTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [2019/07] |
Frühere [2014/37] | Für alle benannten Staaten Plexxi Inc. 100 Innovative Way Suite 3322 Nashua, NH 03062 / US | Erfinder | 01 /
SRINIVAS, Anand 22B Cleveland Street Arlington, MA 02474 / US | 02 /
DERUIJTER, Denis, H. 345 Stow Road Harvard, MA 01451 / US | 03 /
HUSAK, David, J. 15 Lancaster Road Windham, NH 03087 / US | [2014/37] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Frühere [2019/25] | Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | ||
Frühere [2014/37] | Banzer, Hans-Jörg Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12846611.7 | 12.10.2012 | [2019/25] | WO2012US60108 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161554107P | 01.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161554107 P | US201213528501 | 20.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213528501 | US201213528211 | 20.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213528211 | [2014/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013066602 | Datum: | 10.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2774329 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.05.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2774329 | Datum: | 19.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.05.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.07.2015 | Klassifikation | IPC: | H04L12/00, H04J14/02, H04Q11/00, H04L12/24 | [2015/34] | CPC: |
H04L45/02 (EP,US);
H04L41/044 (EP);
H04L41/0893 (EP,US);
H04L41/122 (EP,US);
H04L41/40 (EP,US);
H04L45/42 (EP);
|
Frühere IPC [2014/37] | H04L12/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NETZWERKARCHITEKTUR FÜR DATENCENTER | [2014/37] | Englisch: | DATA CENTER NETWORK ARCHITECTURE | [2014/37] | Französisch: | ARCHITECTURES DE RÉSEAUX DE CENTRES DE DONNÉES | [2014/37] | Eintritt in die regionale Phase | 30.04.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.04.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 30.04.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.04.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/37] | 02.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.02.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.10.2012 | AL | 19.06.2019 | AT | 19.06.2019 | CY | 19.06.2019 | CZ | 19.06.2019 | DK | 19.06.2019 | EE | 19.06.2019 | ES | 19.06.2019 | FI | 19.06.2019 | HR | 19.06.2019 | IT | 19.06.2019 | LT | 19.06.2019 | LV | 19.06.2019 | MC | 19.06.2019 | MK | 19.06.2019 | MT | 19.06.2019 | NL | 19.06.2019 | PL | 19.06.2019 | RO | 19.06.2019 | RS | 19.06.2019 | SE | 19.06.2019 | SI | 19.06.2019 | SK | 19.06.2019 | SM | 19.06.2019 | TR | 19.06.2019 | BG | 19.09.2019 | NO | 19.09.2019 | GR | 20.09.2019 | IE | 12.10.2019 | LU | 12.10.2019 | IS | 19.10.2019 | PT | 21.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 12.10.2012 | |
AL | 19.06.2019 | ||
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
MT | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IE | 12.10.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 12.10.2012 | |
AL | 19.06.2019 | ||
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IE | 12.10.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IE | 12.10.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IE | 12.10.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
LU | 12.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 19.06.2019 | |
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2004073673 (SANTOS CIPRIANO A [US], et al); | [A]WO2009042919 (NICIRA NETWORKS [US], et al); | Internationale Recherche | [Y]US2008062891 (VAN DER MERWE JACOBUS E [US], et al); | [Y]WO2009096793 (TELENOR ASA [NO], et al); | [A]US2011090892 (COOKE STEPHEN P [CA]); |