EP2775675 - SYNCHRONISATIONSVERFAHREN ZWISCHEN NETZWERKEINRICHTUNGEN, NETZWERKGERÄT UND SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/28] |
Frühere [2014/37] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
ZHENG, Lianshu Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
CHEN, Guoyi Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2014/37] | Vertreter | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/37] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12855113.2 | 28.11.2012 | [2016/28] | WO2012CN85441 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201110403134 | 07.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201110403134 | [2014/37] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013083013 | Datum: | 13.06.2013 | Sprache: | ZH | [2013/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2775675 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2775675 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 13.06.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L12/713, H04L12/723, H04L12/755, H04L12/24, H04L29/08, // H04L12/775, H04L12/773 | [2014/48] | CPC: |
H04L67/1095 (EP,US);
H04L41/0846 (US);
H04L41/0661 (US);
H04L41/0893 (US);
H04L45/021 (US);
H04L45/50 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/37] | H04L12/713, H04L12/723 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNCHRONISATIONSVERFAHREN ZWISCHEN NETZWERKEINRICHTUNGEN, NETZWERKGERÄT UND SYSTEM | [2014/37] | Englisch: | SYNCHRONIZATION METHOD AMONG NETWORK DEVICES, NETWORK DEVICE AND SYSTEM | [2014/37] | Französisch: | PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION ENTRE DES DISPOSITIFS DE RÉSEAU, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU ET SYSTÈME CORRESPONDANTS | [2014/37] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2014 | Übersetzung eingereicht | 04.06.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 04.06.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/37] | 23.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 18.04.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.11.2012 | AL | 13.07.2016 | AT | 13.07.2016 | BE | 13.07.2016 | CY | 13.07.2016 | CZ | 13.07.2016 | DK | 13.07.2016 | EE | 13.07.2016 | ES | 13.07.2016 | FI | 13.07.2016 | HR | 13.07.2016 | IT | 13.07.2016 | LT | 13.07.2016 | LV | 13.07.2016 | MC | 13.07.2016 | MK | 13.07.2016 | NL | 13.07.2016 | PL | 13.07.2016 | RO | 13.07.2016 | RS | 13.07.2016 | SE | 13.07.2016 | SI | 13.07.2016 | SK | 13.07.2016 | SM | 13.07.2016 | TR | 13.07.2016 | BG | 13.10.2016 | NO | 13.10.2016 | GR | 14.10.2016 | IS | 13.11.2016 | PT | 14.11.2016 | IE | 28.11.2016 | MT | 28.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
TR | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
MT | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/43] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
MT | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/31] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 13.07.2016 | |
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 13.07.2016 | |
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 13.07.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2005063395 (SMITH MICHAEL [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0034] - [0060]; figures 2a,3 *; | [A]US2005152286 (BETTS CRAIG [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0042] - [0085] - [0125] - [0168]; figures 6,10,16 *; | [A] - LUCA MARTINI SAMER SALAM ALI SAJASSI CISCO MATTHEW BOCCI SATORU MATSUSHIMA ALCATEL-LUCENT SOFTBANK THOMAS NADEAU CA TECHNOLOGIES, "Inter-Chassis Communication Protocol for L2VPN PE Redundancy; draft-ietf-pwe3-iccp-06.txt", INTER-CHASSIS COMMUNICATION PROTOCOL FOR L2VPN PE REDUNDANCY; DRAFT-IETF-PWE3-ICCP-06.TXT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF; STANDARDWORKINGDRAFT, INTERNET SOCIETY (ISOC) 4, RUE DES FALAISES CH- 1205 GENEVA, SWITZERLAND, (20110710), no. 6, pages 1 - 78, XP015077134 [A] 1-15 * chapters 1-3; page 5 - page 11 * * chapters 7-9; page 34 - page 72 * | Internationale Recherche | [Y]CN101360056 (ZTE CORP [CN]); | [Y]CN101577719 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [Y]WO2011009494 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) |