EP2796351 - ELEKTROFAHRZEUG MIT SATTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/44] | Erfinder | 01 /
MIYASHIRO Shidehiko c/o YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/44] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2021/40] |
Frühere [2014/44] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12858988.4 | 17.12.2012 | [2021/40] | WO2012JP82649 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110280757 | 22.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011280757 | JP20120265126 | 04.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012265126 | [2014/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013094558 | Datum: | 27.06.2013 | Sprache: | JA | [2013/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2796351 | Datum: | 29.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2796351 | Datum: | 06.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.06.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2015 | Klassifikation | IPC: | B62K11/10, B60L53/16 | [2021/25] | CPC: |
B60L50/52 (EP,US);
B62M7/12 (US);
B60K7/0007 (US);
B60L50/66 (EP,US);
B60L53/16 (EP,US);
B62J23/00 (US);
B62K11/10 (EP,US);
B60L2200/12 (EP,US);
B60L2210/30 (EP,US);
B62J9/12 (EP);
B62K2202/00 (EP,US);
B62K2204/00 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T10/72 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/21] | B62J99/00, B62J23/00, B62M7/12, B60L11/18 | ||
Frühere IPC [2014/44] | B62J99/00, B62J23/00, B62M7/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROFAHRZEUG MIT SATTEL | [2014/44] | Englisch: | SADDLED ELECTRIC VEHICLE | [2014/44] | Französisch: | VÉHICULE ÉLECTRIQUE À SELLE | [2014/44] | Eintritt in die regionale Phase | 20.06.2014 | Übersetzung eingereicht | 20.06.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.06.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 20.06.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.06.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/44] | 18.09.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.01.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.04.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.12.2012 | AL | 06.10.2021 | AT | 06.10.2021 | CY | 06.10.2021 | CZ | 06.10.2021 | DK | 06.10.2021 | EE | 06.10.2021 | ES | 06.10.2021 | FI | 06.10.2021 | HR | 06.10.2021 | LT | 06.10.2021 | LV | 06.10.2021 | MC | 06.10.2021 | MK | 06.10.2021 | MT | 06.10.2021 | NL | 06.10.2021 | PL | 06.10.2021 | RO | 06.10.2021 | RS | 06.10.2021 | SE | 06.10.2021 | SI | 06.10.2021 | SK | 06.10.2021 | SM | 06.10.2021 | TR | 06.10.2021 | IE | 17.12.2021 | LU | 17.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | BG | 06.01.2022 | GB | 06.01.2022 | NO | 06.01.2022 | GR | 07.01.2022 | IS | 06.02.2022 | PT | 07.02.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
TR | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/24] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 06.10.2021 | |
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 06.10.2021 | |
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 06.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JPH0583863 (HONDA MOTOR CO LTD) [I] 1-6 * figures 1,4,6 *; | [I]JPH06141407 (YAMAHA MOTOR CO LTD) [I] 1-6 * figures 1,13 *; | [A]EP2236403 (SUZUKI MOTOR CORP [JP]) [A] 1-6* figures 1-4 *; | [A]US2010315040 (SAKURAI MASATO [JP]) [A] 1-6 * paragraph [0148]; figures 1A,3 *; | [I]WO2011024326 (HONDA MOTOR CO LTD [JP], et al) [I] 1-4,6 * figures 1,3 *; | [I]EP2295316 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [I] 1-6 * paragraph [0044]; figures 3,8 *; | [I]JP2011063074 (HONDA MOTOR CO LTD) [I] 1-4,6 * figures 1,6 * | Internationale Recherche | [A]JPH04358980 (YAMAHA MOTOR CO LTD); | [X]JP2011063074 (HONDA MOTOR CO LTD) | vom Anmelder | JPH07201408 | JP2011063066 |