EP2828418 - 2-SCHICHT PULVERBESCHICHTUNG MIT EINMALIGER HÄRTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/05] | DOPPELPULVERBESCHICHTUNG MIT EINZELHÄRTUNG | ||
[2022/08] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.09.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SWIMC LLC 101 West Prospect Avenue Cleveland, Ohio 44115 / US | [2022/10] |
Frühere [2018/46] | Für alle benannten Staaten SWIMC LLC 101 West Prospect Avenue Cleveland, Ohio 44115 / US | ||
Frühere [2018/45] | Für alle benannten Staaten The Sherwin-Williams Headquarters Company 101 West Prospect Avenue Cleveland, OH 44115 / US | ||
Frühere [2018/43] | Für alle benannten Staaten The Sherwin-Williams Company 101 West Prospect Avenue Cleveland, OH 44115 / US | ||
Frühere [2018/39] | Für alle benannten Staaten The Valspar Corporation 101 West Prospect Avenue Cleveland, Ohio 44115 / US | ||
Frühere [2018/37] | Für alle benannten Staaten Engineered Polymer Solutions, Inc. 101 West Prospect Avenue Cleveland, Ohio 44115 / US | ||
Frühere [2015/05] | Für alle benannten Staaten Valspar Sourcing, Inc. 901 3rd Ave. South P.O. Box 1461 Minneapolis, MN 55440 / US | Erfinder | 01 /
DECKER, Owen 5905 NW Highway 92 Smithville, Missouri 64089 / US | 02 /
ROGOZINSKI, Jeffrey 7117 North Wyoming Avenue Kansas City, Missouri 64118 / US | 03 /
BREITZMAN, Robert 1700 Dunwich Drive Liberty, Missouri 64068 / US | 04 /
CONCHA, Carlos 6519 N. Elmwood Court Kansas City, Missouri 64119 / US | [2015/05] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/10] | Novagraaf Group Chemin de l'Echo 3 1213 Onex/ Geneva / CH | ||
Frühere [2015/05] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12871787.3 | 18.12.2012 | [2022/10] | WO2012US70347 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261613647P | 21.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261613647 P | US201261642578P | 04.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261642578 P | [2015/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013141915 | Datum: | 26.09.2013 | Sprache: | EN | [2013/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2828418 | Datum: | 28.01.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.09.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2828418 | Datum: | 09.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 26.09.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.05.2016 | Klassifikation | IPC: | C23C24/10, C23C30/00 | [2016/01] | CPC: |
C23C24/10 (EP,US);
C09D5/03 (US);
C23C30/00 (EP,US);
Y10T428/31678 (EP,US)
|
Frühere IPC [2015/05] | C23C24/00, C23C28/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 2-SCHICHT PULVERBESCHICHTUNG MIT EINMALIGER HÄRTUNG | [2022/08] | Englisch: | TWO-COAT SINGLE CURE POWDER COATING | [2015/05] | Französisch: | REVÊTEMENT EN POUDRE À DEUX COUCHES ET UN SEUL DURCISSEMENT | [2015/05] |
Frühere [2015/05] | DOPPELPULVERBESCHICHTUNG MIT EINZELHÄRTUNG | Eintritt in die regionale Phase | 06.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.10.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 06.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/05] | 02.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.10.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 31.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.10.2019 | Einwendungen Dritter | 03.01.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2020 | Einwendungen Dritter | 20.09.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 26.10.2021 geplant war | 28.09.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 13.01.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.01.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP22160322.8 / EP4079935 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
02.12.2022
05.12.2022
ADMISSIBLE Akzo Nobel Coatings International BV Christian Neeferstraat 2 1077 WW Amsterdam / NL Vertreter des Einsprechenden Akzo Nobel IP Department Christian Neefestraat 2 1077 WW Amsterdam / NL | 02
08.12.2022
09.12.2022
ADMISSIBLE PPG Industries, Inc. One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 / US Vertreter des Einsprechenden f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | [2023/03] |
Frühere [2023/02] | |||
Einsprechende(r) | 01
02.12.2022
05.12.2022
ADMISSIBLE Akzo Nobel Coatings International BV Christian Neeferstraat 2 1077 WW Amsterdam / NL Vertreter des Einsprechenden Akzo Nobel IP Department Christian Neefestraat 2 1077 WW Amsterdam / NL | ||
02
08.12.2022
PPG Industries, Inc. One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 / US Vertreter des Einsprechenden f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | 23.12.2022 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 02.05.2023 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 05.06.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.04.2025 geplant war | 16.04.2025 | Termin der mündlichen Verhandlung | 24.06.2025 | Termin der mündlichen Verhandlung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 31.12.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.12.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.01.2019 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.12.2012 | AL | 09.03.2022 | AT | 09.03.2022 | CY | 09.03.2022 | DK | 09.03.2022 | EE | 09.03.2022 | FI | 09.03.2022 | HR | 09.03.2022 | LT | 09.03.2022 | LV | 09.03.2022 | MC | 09.03.2022 | MK | 09.03.2022 | MT | 09.03.2022 | RO | 09.03.2022 | RS | 09.03.2022 | SE | 09.03.2022 | SI | 09.03.2022 | SK | 09.03.2022 | SM | 09.03.2022 | BG | 09.06.2022 | NO | 09.06.2022 | GR | 10.06.2022 | IS | 09.07.2022 | PT | 11.07.2022 | LU | 18.12.2022 | BE | 31.12.2022 | CH | 31.12.2022 | LI | 31.12.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 09.03.2022 | ||
AT | 09.03.2022 | ||
CY | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
MC | 09.03.2022 | ||
MK | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 09.03.2022 | ||
AT | 09.03.2022 | ||
CY | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
MK | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 09.03.2022 | ||
AT | 09.03.2022 | ||
CY | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 09.03.2022 | ||
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/47] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
LU | 18.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 09.03.2022 | |
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 09.03.2022 | |
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 09.03.2022 | |
EE | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 09.03.2022 | |
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 09.03.2022 | |
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 09.03.2022 | |
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 09.03.2022 | |
LT | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 09.03.2022 | |
NO | 09.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYA]JPH10329269 (DAI ICHI HIGH FREQUENCY CO LTD); | [Y]US6238750 (CORRELL GLENN D [US], et al); | [A]US2003194554 (PETERSEN JAMES L [US], et al); | [A]US2004185259 (NICHOLL EDWARD [US], et al); | [IY]US2008289968 (MENOVCIK GREGORY G [US], et al); | [A]US2010028582 (JOCH ANDREAS [DE], et al); | [Y]WO2011140370 (IDEAPAINT INC [US], et al) | Internationale Recherche | [A]JPH108289 (TOYODA GOSEI KK); | [A]JPH10329269 (DAI ICHI HIGH FREQUENCY CO LTD); | [A]US6276400 (JACKSON TIMOTHY E [US], et al); | [A]US2002056644 (SAKURA YASUO [JP], et al); | [A]US2008026157 (JUNG CHRISTIAN [DE], et al); | [A]US2010227141 (MORALES ARIANNA T [US]) | Prüfung | US2005132930 | Einspruch | US5043401 | EP0551734 | EP1092479 | US2004185259 | EP1547698 | DE3628670 | EP0330048 | JPH06256692 | JPH11300271 | WO2013141915 |