EP2832214 - EINSTELLUNGSVERFAHREN, EINSTELLUNGSPROGRAMM UND EINSTELLUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2015/06] | Erfinder | 01 /
UCHINO, Tetsuya c/o Fujitsu Kyushu Systems Limited 2-1 Momochihama 2-chome Sawara-ku Fukuoka-shi Fukuoka 814-8589 / JP | 02 /
MOTOSHIMA, Toshimi c/o Fujitsu Kyushu Systems Limited 2-1 Momochihama 2-chome Sawara-ku Fukuoka-shi Fukuoka 814-8589 / JP | 03 /
KANAMORI, Akihito c/o Fujitsu Kyushu Systems Limited 2-1 Momochihama 2-chome Sawara-ku Fukuoka-shi Fukuoka 814-8589 / JP | 04 /
INENAGA, Mitsuhisa c/o Fujitsu Kyushu Systems Limited 2-1 Momochihama 2-chome Sawara-ku Fukuoka-shi Fukuoka 814-8589 / JP | 05 /
WATANABE, Katsuyoshi c/o Fujitsu Kyushu Systems Limited 2-1 Momochihama 2-chome Sawara-ku Fukuoka-shi Fukuoka 814-8589 / JP | 06 /
YAMANO, Daiji c/o FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2015/06] | Vertreter | Schultes, Stephan Haseltine Lake LLP 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [2015/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12872813.6 | 30.03.2012 | [2016/36] | WO2012JP58719 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013145303 | Datum: | 03.10.2013 | Sprache: | JA | [2013/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2832214 | Datum: | 04.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2832214 | Datum: | 07.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.10.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.03.2015 | Klassifikation | IPC: | A01K11/00, A01K29/00, A01K67/00, G06Q50/02, A61D17/00 | [2015/16] | CPC: |
A01K11/006 (EP);
A01K29/00 (EP);
A01K29/005 (EP);
A61D17/002 (EP)
|
Frühere IPC [2015/06] | A01K11/00, A01K29/00, A01K67/00, G06Q50/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINSTELLUNGSVERFAHREN, EINSTELLUNGSPROGRAMM UND EINSTELLUNGSVORRICHTUNG | [2015/06] | Englisch: | SETTING METHOD, SETTING PROGRAM, AND SETTING APPARATUS | [2016/35] | Französisch: | PROCÉDÉ DE RÉGLAGE, PROGRAMME DE RÉGLAGE ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE | [2015/06] |
Frühere [2015/06] | SETTING METHOD, SETTING PROGRAM, AND SETTING DEVICE | Eintritt in die regionale Phase | 24.09.2014 | Übersetzung eingereicht | 27.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 27.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/06] | 05.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.03.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 08.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.03.2012 | AL | 07.09.2016 | AT | 07.09.2016 | BE | 07.09.2016 | CY | 07.09.2016 | CZ | 07.09.2016 | DK | 07.09.2016 | EE | 07.09.2016 | ES | 07.09.2016 | FI | 07.09.2016 | HR | 07.09.2016 | IT | 07.09.2016 | LT | 07.09.2016 | LV | 07.09.2016 | MC | 07.09.2016 | MK | 07.09.2016 | NL | 07.09.2016 | RS | 07.09.2016 | SE | 07.09.2016 | SI | 07.09.2016 | SK | 07.09.2016 | SM | 07.09.2016 | BG | 07.12.2016 | NO | 07.12.2016 | GR | 08.12.2016 | IS | 07.01.2017 | PT | 09.01.2017 | GB | 30.03.2017 | IE | 30.03.2017 | LU | 30.03.2017 | MT | 30.03.2017 | CH | 31.03.2017 | FR | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | [2019/51] |
Frühere [2019/47] | HU | 30.03.2012 | |
AL | 07.09.2016 | ||
AT | 07.09.2016 | ||
BE | 07.09.2016 | ||
CY | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
GB | 30.03.2017 | ||
IE | 30.03.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 30.03.2012 | |
AL | 07.09.2016 | ||
AT | 07.09.2016 | ||
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
GB | 30.03.2017 | ||
IE | 30.03.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 07.09.2016 | |
AT | 07.09.2016 | ||
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
GB | 30.03.2017 | ||
IE | 30.03.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
GB | 30.03.2017 | ||
IE | 30.03.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
GB | 30.03.2017 | ||
IE | 30.03.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/07] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 07.09.2016 | |
BE | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | ES | 07.09.2016 | |
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | ES | 07.09.2016 | |
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 07.09.2016 | |
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SE | 07.09.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 07.09.2016 | |
LT | 07.09.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 07.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]WO03079773 (TELENOR ASA [NO]; THORSTENSEN BJOERN [NO]; SOLVOLL TERJE GEIR [NO]; EV) [AD] 1-11 * page 6, line 24 - page 7, line 30; figure 1 *; | [A]US2007008150 (HASSELL JOHN W [US]) [A] 1,10,11 * paragraphs [0015] - [0024]; figures 1, 2 * | Internationale Recherche | [A]JP2005520524 (TELENOR ASA); | [A]JP2008148569 (OKI ELECTRIC IND CO LTD) | vom Anmelder | JP2005520524 | JP2004337093 | JP2002233284 | JP2006230364 |