Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2013179392 | Globale Akte | 05.12.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP63794 | 29.05.2012 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9577997 | Globale Akte | 21.02.2017 | B2 | US2015095997 | 02.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP63794 | 29.05.2012 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5958535B | Globale Akte | 02.08.2016 | B2 | JPWO2013179392 | 14.01.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP63794 | 29.05.2012 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN104349947B | Globale Akte | 02.11.2016 | B | CN104349947 | 11.02.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP63794 | 29.05.2012 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2858003 | Globale Akte | 10.10.2018 | B1 | EP2858003 | 08.07.2015 | A4 | EP2858003 | 08.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2012JP63794 | 29.05.2012 |