EP2858003 - AUTHENTIFIZIERUNGSSYSTEM UND AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | [2015/15] | Erfinder | 01 /
MABUCHI, Mitsuhiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2015/15] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2018/41] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2015/15] | Albutt, Anthony John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12877846.1 | 29.05.2012 | [2018/41] | WO2012JP63794 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013179392 | Datum: | 05.12.2013 | Sprache: | JA | [2013/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2858003 | Datum: | 08.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2858003 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 05.12.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.06.2015 | Klassifikation | IPC: | G06F21/30, B60R25/20, H04L9/08, H04L9/32, H04L29/06, H04L29/08 | [2015/28] | CPC: |
H04L63/068 (EP,US);
B60R25/20 (EP,CN,US);
H04L63/08 (EP,US);
H04L63/126 (EP,CN,US);
H04L67/12 (EP,CN,US);
H04L9/0891 (EP,CN,US);
H04L9/3226 (EP,CN,US);
G07C5/085 (US);
H04L2209/84 (EP,CN,US);
H04L9/08 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/15] | G06F21/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTHENTIFIZIERUNGSSYSTEM UND AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN | [2015/15] | Englisch: | AUTHENTICATION SYSTEM AND AUTHENTICATION METHOD | [2015/15] | Französisch: | SYSTÈME D'AUTHENTIFICATION ET PROCÉDÉ D'AUTHENTIFICATION | [2015/15] | Eintritt in die regionale Phase | 18.11.2014 | Übersetzung eingereicht | 23.12.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 23.12.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/15] | 23.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 02.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.05.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.05.2012 | AL | 10.10.2018 | AT | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | IT | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | MT | 10.10.2018 | NL | 10.10.2018 | PL | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | BG | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | GB | 29.05.2019 | IE | 29.05.2019 | LU | 29.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | FR | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 29.05.2012 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 29.05.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 29.05.2012 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 29.05.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 29.05.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 29.05.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 29.05.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
Frühere [2019/17] | NL | 10.10.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2429227 (ZTE CORP [CN]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0011] - [0042] *; | [A]US2010082988 (HUEBNER AXEL G [DE] ET AL) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0021] - [0036] * | [XI] - ALBERT WASEF ET AL, "REP: Location Privacy for VANETs Using Random Encryption Periods", MOBILE NETWORKS AND APPLICATIONS, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, BO, (20090527), vol. 15, no. 1, ISSN 1572-8153, pages 172 - 185, XP019773132 [X] 1,10 * the whole document * [I] 2-9,11-13 | Internationale Recherche | [X]JP2001036522 (NTT ADVANCED TECH KK, et al); | [A]JP2011164729 (FUJITSU LTD); | [A]JP2001005784 (NEC SOFTWARE KYUSHU LTD); | [A]JP2010041411 (TOKAI RIKA CO LTD); | [A]JP2009123059 (FUJITSU TEN LTD); | [A]JP2002109593 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | Prüfung | US5708712 | vom Anmelder | JP2011020475 | JP20110279859 |