EP2880480 - KOMPAKTE PHOTONISCHE PLATTFORMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.04.2017 [2017/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [N/P] |
Frühere [2016/25] | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | ||
Frühere [2015/24] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive W. Houston, Texas 77070 / US | Erfinder | 01 /
LIANG, Di 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | 02 /
FATTAL, David A. 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | 03 /
FIORENTINO, Marco 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | 04 /
PENG, Zhen 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | 05 /
SANTORI, Charles M. 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | 06 /
BEAUSOLEIL, Raymond G. 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 / US | [2015/24] | Vertreter | HGF Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [2015/24] | Jennings, Vincent Louis HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12882354.9 | 30.07.2012 | WO2012US48788 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014021813 | Datum: | 06.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2880480 | Datum: | 10.06.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 06.02.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H01S5/10, H01S5/125, G02B6/34, G02B6/125, G02B6/122, // H01S5/12, G02B6/12 | [2016/16] | CPC: |
B82Y20/00 (EP,CN,US);
G02B6/122 (EP,US);
G02B6/1225 (EP,CN,KR,US);
G02B6/125 (EP,CN,KR,US);
G02B6/34 (EP,CN,KR,US);
H01S5/1032 (EP,CN,US);
H01S5/1035 (EP,CN,KR,US);
H01S5/1085 (EP,CN,KR,US);
H01S5/11 (US);
H01S5/1203 (EP,CN,KR,US);
H01S5/125 (EP,CN,US);
G02B2006/12121 (EP,CN,KR,US);
G02B2006/12166 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/24] | G02B6/122 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPAKTE PHOTONISCHE PLATTFORMEN | [2015/24] | Englisch: | COMPACT PHOTONIC PLATFORMS | [2015/24] | Französisch: | PLATE-FORMES PHOTONIQUES COMPACTES | [2015/24] | Eintritt in die regionale Phase | 08.12.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.12.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 08.12.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.12.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/24] | 18.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/15] | 22.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2016 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2006239612 (DE DOBBELAERE PETER [US], et al) [X] 1,2,6,7 * paragraphs [0024] , [0058] - [0071]; figures 11,12 * [Y] 3-5,8-13 [I] 14,15; | [X]US2010006784 (MACK MICHAEL [US], et al) [X] 1,2,6 * paragraphs [0182] , [0185] , [0187]; figures 28,30,31 *; | [Y]US2010246617 (JONES RICHARD [US]) [Y] 3-5,8-13 * paragraphs [0039] - [0047]; figures 6A,6B; claims 6,8 * | [X] - ALBERTO SCANDURRA ET AL, "Optical Interconnects for Network on Chip", NANO-NETWORKS AND WORKSHOPS, 2006. NANONET '06. 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PI, (20060901), ISBN 978-1-4244-0390-5, pages 1 - 5, XP031076876 [X] 1,2,6 * Section III.A;; figure 2 * | Internationale Recherche | [Y]US2006227833 (O'DANIEL JASON K [US], et al); | [Y]US2011142395 (FORTUSINI DAVIDE DOMENICO [US], et al); | [A]US6031243 (TAYLOR GEOFF W [US]); | [A]US2010099209 (BEHFAR ALEX A [US], et al); | [A]EP0623980 (CSELT CENTRO STUDI LAB TELECOM [IT]) |