EP2892145 - LEISTUNGSWANDLER UND WECHSELRICHTERVORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fuji Electric Co., Ltd. 1-1 Tanabeshinden Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530 / JP | [2015/28] | Erfinder | 01 /
WANG, Qichen c/o FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1-1 Tanabeshinden Kawasaki-ku Kawasaki-shi Kanagawa 210-9530 / JP | 02 /
FUJITA, Satoru c/o FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1-1 Tanabeshinden Kawasaki-ku Kawasaki-shi Kanagawa 210-9530 / JP | [2015/28] | Vertreter | Appelt, Christian W., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2018/16] |
Frühere [2015/28] | Appelt, Christian W., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12886023.6 | 02.10.2012 | [2018/16] | WO2012JP06295 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014054067 | Datum: | 10.04.2014 | Sprache: | JA | [2014/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2892145 | Datum: | 08.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2892145 | Datum: | 18.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.04.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.2016 | Klassifikation | IPC: | H02M7/487, // H02M5/293 | [2017/48] | CPC: |
H02M5/293 (EP,US);
H02M7/539 (US);
H02M1/10 (EP,US);
H02M1/12 (EP,US);
H02M1/42 (EP,US);
H02M7/487 (EP,US);
H02M7/49 (EP,US);
H02M1/0012 (EP,US);
H02M5/2932 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/20] | H02M7/483, H02M7/48, H02M1/10, H02M7/49, H02M1/42 | ||
Frühere IPC [2015/28] | H02M7/483, H02M7/48 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNGSWANDLER UND WECHSELRICHTERVORRICHTUNG DAMIT | [2015/28] | Englisch: | POWER CONVERTER AND INVERTER DEVICE EQUIPPED WITH SAME | [2015/28] | Französisch: | CONVERTISSEUR DE PUISSANCE ET DISPOSITIF ONDULEUR LE COMPRENANT | [2015/28] | Eintritt in die regionale Phase | 09.03.2015 | Übersetzung eingereicht | 09.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.03.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 09.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/28] | 04.08.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 28.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.12.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.10.2012 | AL | 18.04.2018 | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | DK | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | ES | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | HR | 18.04.2018 | IT | 18.04.2018 | LT | 18.04.2018 | LV | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | MK | 18.04.2018 | NL | 18.04.2018 | PL | 18.04.2018 | RO | 18.04.2018 | RS | 18.04.2018 | SE | 18.04.2018 | SI | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | SM | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | BG | 18.07.2018 | NO | 18.07.2018 | GR | 19.07.2018 | IS | 18.08.2018 | PT | 20.08.2018 | GB | 02.10.2018 | IE | 02.10.2018 | LU | 02.10.2018 | MT | 02.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | FR | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.10.2012 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CY | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
MK | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
GB | 02.10.2018 | ||
IE | 02.10.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
MT | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
GB | 02.10.2018 | ||
IE | 02.10.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
MT | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
GB | 02.10.2018 | ||
IE | 02.10.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
MT | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
GB | 02.10.2018 | ||
IE | 02.10.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
GB | 02.10.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
FR | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
LU | 02.10.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 18.04.2018 | |
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 18.04.2018 | |
DK | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 18.04.2018 | |
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 18.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US6459606 (JADRIC IVAN [US]) [I] 1-9 * the whole document *; | [X]JP2003230276 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [X] 1 * abstract *; | [X]JP2003230277 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [X] 1 * abstract *; | [I]US2006119184 (CHEN HUEI-JUNG [TW]) [I] 1,2 * the whole document *; | [XI]EP2107672 (SMA SOLAR TECHNOLOGY AG [DE]) [X] 1 * the whole document * [I] 2-9; | [I]US7656689 (YOSHIMOTO KANTARO [JP], et al) [I] 1-9 * the whole document *; | [I]US2010295374 (NIELSEN HENNING ROAR [DK], et al) [I] 1,2* the whole document *; | [I]EP2424100 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) [I] 1-9 * the whole document *; | [XI]US2012092915 (OKUDA TATSUYA [JP], et al) [X] 1,2 * the whole document * [I] 3-9 | Internationale Recherche | [A]JPH0746849 (HITACHI LTD, et al); | [A]JPH1189239 (HITACHI LTD); | [A]JP2002247862 (HITACHI LTD) | vom Anmelder | JP2007028860 |