EP2653143 - Reisebus mit einer Liftvorrichtung als Einstieghilfe für Rollstuhlfahrer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAN Truck & Bus AG Dachauer Straße 667 80995 München / DE | [2013/43] | Erfinder | 01 /
Elsner, Thomas Gesselestr. 6 83278 Traunstein / DE | 02 /
Elsner, Ingrid Gesselestr. 6 83278 Traunstein / DE | [2013/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13001380.8 | 18.03.2013 | [2013/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121007666 | 16.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012007666 | [2013/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2653143 | Datum: | 23.10.2013 | Sprache: | DE | [2013/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2653143 | Datum: | 27.11.2013 | Sprache: | DE | [2013/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2653143 | Datum: | 09.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.10.2013 | Klassifikation | IPC: | A61G3/06, A61G3/08 | [2013/43] | CPC: |
A61G3/066 (EP);
A61G3/067 (EP);
A61G3/068 (EP);
A61G3/0808 (EP);
A61G2203/22 (EP);
A61G2220/16 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Reisebus mit einer Liftvorrichtung als Einstieghilfe für Rollstuhlfahrer | [2013/43] | Englisch: | Coach with a lifting device as an aid to entry for a wheelchair user | [2013/43] | Französisch: | Autocar doté d'un dispositif de levage en tant qu'aide à la montée pour conducteur de fauteuil roulant | [2013/43] | Prüfungsverfahren | 06.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/51] | 19.05.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2015 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 02.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.07.2015 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 29.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP14003787.0 / EP2862550 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.03.2013 | AL | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | DK | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | ES | 09.09.2015 | FI | 09.09.2015 | HR | 09.09.2015 | LT | 09.09.2015 | LV | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | MK | 09.09.2015 | MT | 09.09.2015 | PL | 09.09.2015 | RO | 09.09.2015 | RS | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | SM | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | NO | 09.12.2015 | GR | 10.12.2015 | IS | 09.01.2016 | PT | 11.01.2016 | IE | 18.03.2016 | LU | 18.03.2016 | BE | 31.03.2016 | CH | 31.03.2016 | LI | 31.03.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 18.03.2013 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 18.03.2013 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 18.03.2013 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Frühere [2017/47] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Frühere [2016/47] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 09.09.2015 | |
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 09.09.2015 | |
NO | 09.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 09.09.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102006060123 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-6 * paragraphs [0021] , [0023] , [0023]; figures 1-6 *; | [X]US4180366 (GROTH HUGH F [US], et al) [X] 1-3,5,6 * figures 1-5 *; | [X]US4027807 (THORLEY GRAHAM R) [X] 1-3,5,6 * figures 1,2,5,6,9 *; | [A]WO2011149437 (KOKCU ARIFE HANIFE [TR]) [A] 10 * page 2, paragraphs 4,5; figures 1-3 *; | [A]US2008025829 (DENISON ORVILLE DOUGLAS [US]) [A] 10 * paragraph [30Np]; figure 5 * |