EP2677207 - Planetengetriebe und Verfahren zum Verbinden von einem Hohlrad eines Planetengetriebes mit einem Kundenanschlussflansch für flexible kundenspezifische Anschlussmaße und Verwendung eines Planetengetriebes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2013/52] | Erfinder | 01 /
Reimann, Mario Lessingstrasse 9 58300 Wetter / DE | 02 /
Magiera, Markus Gustav-Altenhainstrasse 7 45549 Sprockhoevel / DE | 03 /
Koester, Thomas Wannenstrasse 14 70199 Stuttgart / DE | 04 /
Hesterberg, Stefan Grundschoetteler Strasse 108 58300 Wetter / DE | [2013/52] | Vertreter | Thürer, Andreas Bosch Rexroth AG BR/IPR Zum Eisengiesser 1 97816 Lohr am Main / DE | [2017/25] |
Frühere [2013/52] | Thürer, Andreas Bosch Rexorth AG Zum Eisengießer 1 97816 Lohr am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13001935.9 | 13.04.2013 | [2013/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121012053 | 19.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012012053 | DE20131004059 | 08.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013004059 | [2013/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2677207 | Datum: | 25.12.2013 | Sprache: | DE | [2013/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2677207 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | DE | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2013 | Klassifikation | IPC: | F16H57/08, F16H57/033 | [2013/52] | CPC: |
F16H57/033 (EP,CN);
F16H57/08 (EP,CN);
F16H57/023 (CN);
F16H2057/0335 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/25] |
Frühere [2013/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Planetengetriebe und Verfahren zum Verbinden von einem Hohlrad eines Planetengetriebes mit einem Kundenanschlussflansch für flexible kundenspezifische Anschlussmaße und Verwendung eines Planetengetriebes | [2013/52] | Englisch: | Planetary gear mechanism, and method for connecting a hollow wheel of a planetary gear with a customers'connection flange for flexible customer-specific connection dimensions and use of a planetary gear | [2013/52] | Französisch: | Engrenage épicycloïdal et procédé destiné à relier une roue creuse d'un engrenage épicycloïdal avec une bride de raccordement de client pour des dimensions de raccordement flexibles spécifiques à un client et utilisation d'un engrenage planétaire | [2013/52] | Prüfungsverfahren | 24.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/32] | 01.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.04.2013 | AL | 21.06.2017 | CY | 21.06.2017 | CZ | 21.06.2017 | DK | 21.06.2017 | EE | 21.06.2017 | ES | 21.06.2017 | FI | 21.06.2017 | HR | 21.06.2017 | LT | 21.06.2017 | LV | 21.06.2017 | MC | 21.06.2017 | MK | 21.06.2017 | MT | 21.06.2017 | NL | 21.06.2017 | PL | 21.06.2017 | PT | 21.06.2017 | RO | 21.06.2017 | RS | 21.06.2017 | SE | 21.06.2017 | SI | 21.06.2017 | SK | 21.06.2017 | SM | 21.06.2017 | TR | 21.06.2017 | BG | 21.09.2017 | NO | 21.09.2017 | GR | 22.09.2017 | IS | 21.10.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 13.04.2013 | |
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
MT | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 13.04.2013 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MT | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2020/15] | CZ | 21.06.2017 | |
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MT | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 21.06.2017 | |
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MT | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 21.06.2017 | |
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MT | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 21.06.2017 | |
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 21.06.2017 | |
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | CZ | 21.06.2017 | |
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | CZ | 21.06.2017 | |
EE | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 21.06.2017 | |
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE10229968 (WITTENSTEIN AG [DE]) [A] 1-13 * figures 1-6 *; | [A]DE10229969 (WITTENSTEIN AG [DE]) [A] 1-13 * figures 1-6 *; | [A]DE102006043961 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [A] 1-13 * figures 1-5 *; | [A]WO03050434 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE], et al) [A] 1-13 * figures 1-5 *; | [A]DE102007035777 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [A] 1-13 * figures 2,3 *; | [A]DE102005052008 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [A] 1-13 * figures 1-4 *; | [A]DE10312941 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [A] 1-13 * figures 1-13 *; | [A]DE10123548 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [A] 1-13 * figure 2 *; | [A]DE2649949 (SIEBENHAAR GETRIEBE) [A] 1-13 * figures A, B *; | [A]EP1326032 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES [JP]) [A] 1-13 * figures 1-8, 16-17, 19-21 *; | [A] - HUSTEDE, "Planurex-Planetengetriebe", VDI Z, SPRINGER VDI VERLAG, DE, (19860401), no. 7, ISSN 0042-1766, pages 233 - 234, XP002254394 [A] 1-13 * figure 1 * | vom Anmelder | EP1167140 |