EP2721959 - Sitzmöbel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.04.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.05.2015 [2015/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Völkle Bürostühle GmbH Hohenholz 1 72290 Lossburg / DE | [2014/17] | Erfinder | 01 /
Völkle, Rolf Andreas Hohenholz 1 D-72290 Lossburg / DE | [2014/17] | Vertreter | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Grosse Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | [2014/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13004024.9 | 13.08.2013 | [2014/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121021078 | 19.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012021078 | [2014/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2721959 | Datum: | 23.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2014 | Klassifikation | IPC: | A47C3/026, A47C7/14 | [2014/17] | CPC: |
A47C3/026 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/17] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sitzmöbel | [2014/17] | Englisch: | Seating | [2014/17] | Französisch: | Meubles destinés à s'asseoir | [2014/17] | Prüfungsverfahren | 24.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/20] | 03.12.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/20] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE102010016989 (RIECK JUERGEN [DE]) [X] 1,2,4,5,7-10 * paragraph [0040] - paragraph [0070]; figures 1-11 * [A] 3,6,11; | [X]DE102006021439 (NEUBERT FRANK [DE]) [X] 1 * paragraph [0022] - paragraph [0052]; figures 1-4 *; | [X]GB1078215 (AMERICAN METAL PROD) [X] 1 * page 1, line 74 - page 3, line 130; figures 1-5 * |