EP2733587 - Verfahren zur Herstellung eines Berührungsbildschirmsensors, und Berührungsbildschirmsensor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.04.2016 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.05.2016 [2016/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 1-1 Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6025 / JP | [2014/21] | Erfinder | 01 /
Iwata, Hiroshi Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 1-1, Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6025 / JP | 02 /
Murakami, Yoshinobu Ehime Works of Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 5-2, Sobiraki-cho Niihama-shi Ehime 792-8588 / JP | [2014/21] | Vertreter | Schmidbauer, Andreas Konrad Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/21] | Schmidbauer, Andreas Konrad Wagner & Geyer Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13020128.8 | 12.11.2013 | [2014/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120251285 | 15.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012251285 | [2014/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2733587 | Datum: | 21.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/21] | Klassifikation | IPC: | G06F3/041 | [2014/21] | CPC: |
G06F3/041 (EP,KR,US);
G02F1/13338 (KR,US);
G06F2203/04103 (EP,KR);
Y02E10/548 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Berührungsbildschirmsensors, und Berührungsbildschirmsensor | [2014/21] | Englisch: | Method of manufacturing touch panel sensor, and touch panel sensor | [2014/21] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un capteur de panneau tactile et capteur de panneau tactile | [2014/21] | Prüfungsverfahren | 29.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/21] | 12.04.2016 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2016/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |