EP2752664 - Etikettenfreies Verfahren zur Erkennung von Analyten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.07.2015 [2015/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Hofgartenstrasse 8 80539 München / DE | [2014/28] | Erfinder | 01 /
Schmidt, Stephan Zeppelinstrasse 62 14471 Postdam / DE | 02 /
Hartmann, Laura Zeppelinstrasse 62 14471 Postdam / DE | 03 /
Pussak, Daniel Schuckertdamm 354 13629 Berlin / DE | 04 /
Pompe, Tilo Kaitzer Weinberg 16 01217 Dresden / DE | [2014/28] | Vertreter | Arth, Hans-Lothar ABK Patent Attorneys Jasminweg 9 14052 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2014/28] | Arth, Hans-Lothar ABK Patent Attorneys Jasminweg 9 14052 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13150432.6 | 07.01.2013 | [2014/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2752664 | Datum: | 09.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.06.2013 | Klassifikation | IPC: | G01N33/543 | [2014/28] | CPC: |
G01N33/54313 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Etikettenfreies Verfahren zur Erkennung von Analyten | [2014/28] | Englisch: | Label-free method for the detection of analytes | [2014/28] | Französisch: | Procédé sans marqueur pour détection d'analytes | [2014/28] | Prüfungsverfahren | 07.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/28] | 10.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/29] | 20.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/29] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2015 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - GAWEL K ET AL, "Responsive hydrogels for label free signal transduction within biosensors", SENSORS, (20100430), vol. 10, doi:10.3390/s100504381, ISSN 1424-8220, pages 4381 - 4409, XP002697114 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s100504381 | [A] - GALAEV IGOR YU ET AL, "Effect of matrix elasticity on affinity binding and release of bioparticles. Elution of bound cells by temperature-induced shrinkage of the smart macroporous hydrogel.", LANGMUIR : THE ACS JOURNAL OF SURFACES AND COLLOIDS 2 JAN 2007, (20070102), vol. 23, no. 1, ISSN 0743-7463, pages 35 - 40, XP002697115 [A] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/LA061462E | [A] - DAINAIK M B ET AL, "Detachment of affinity-captured bioparticles by elastic deformation of a macroporous hydrogel", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, US, (20060124), vol. 103, no. 4, doi:10.1073/PNAS.0508432103, ISSN 0027-8424, pages 849 - 854, XP003000336 [A] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0508432103 | vom Anmelder | WO9011510 | - Y. YANASE ET AL., BIOSENS. BIOELECTRON., (2007), vol. 22, pages 1081 - 1086 | - M. SAITAKIS ET AL., CELL. MOL. LIFE SCI., (2012), vol. 69, pages 357 - 437 | - P. PATTNAIK, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, (2005), vol. 126, pages 79 - 92 | - Z. SHEN ET AL., ANALYTICAL CHEMISTRY, (2007), vol. 79, pages 2312 - 2319 | - J. S. DANIELS ET AL., ELECTROANALYSIS, (2007), vol. 19, pages 1239 - 1257 | - HERTZ, H., "Ueber die Berührung fester elastischer K6rper", JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK (CRELLES JOURNAL, vol. 1882, no. 92, pages 156 - 171 |