EP2618010 - Verfahren für die Befestigung des Bolzenelements an einer Komponente aus Verbundstoffmaterial [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/30] | Bolzenelement und Verfahren für die Befestigung des Bolzenelements an einer Komponente aus Verbundstoffmaterial | ||
[2016/03] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Profil Verbindungstechnik GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Strasse 22-24 61381 Friedrichsdorf / DE | [2013/30] | Erfinder | 01 /
Diehl, Oliver Lohrbachstr. 7 61350 Bad Homburg v.d.H. / DE | 02 /
Humpert, Dr. Richard Am Welschgraben 6 61231 Bad Nauheim / DE | 03 /
Lembach, Andreas Haardtring 377 64295 Darmstadt / DE | 04 /
Sowa, Christian An der roten Warte 7 63075 Offenbach / DE | [2013/30] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/30] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13151948.0 | 18.01.2013 | [2013/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121001086 | 20.01.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012001086 | [2013/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2618010 | Datum: | 24.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2618010 | Datum: | 22.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.05.2013 | Klassifikation | IPC: | F16B25/10, F16B37/06, F16B19/08 | [2013/30] | CPC: |
F16B39/282 (EP,US);
B23P19/00 (US);
B23P19/064 (US);
F16B19/14 (EP,US);
F16B25/106 (EP,US);
F16B35/06 (US);
F16B37/068 (EP,US);
B23P19/001 (US);
B23P19/06 (US);
Y10T29/49881 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/25] |
Frühere [2013/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren für die Befestigung des Bolzenelements an einer Komponente aus Verbundstoffmaterial | [2016/03] | Englisch: | A method for the attachment of the bolt element to a component of composite material | [2016/03] | Französisch: | Procédé pour la fixation dudit élément sur un composant de matériau composite | [2016/03] |
Frühere [2013/30] | Bolzenelement und Verfahren für die Befestigung des Bolzenelements an einer Komponente aus Verbundstoffmaterial | ||
Frühere [2013/30] | A bolt element and a method for the attachment of the bolt element to a component of composite material | ||
Frühere [2013/30] | Élément de boulon et procédé pour la fixation dudit élément sur un composant de matériau composite | Prüfungsverfahren | 24.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/13] | 23.01.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.01.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 23.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.01.2013 | AL | 22.06.2016 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | HR | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | MK | 22.06.2016 | NL | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | RS | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | SM | 22.06.2016 | NO | 22.09.2016 | GR | 23.09.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | IE | 18.01.2017 | LU | 18.01.2017 | MT | 18.01.2017 | CH | 31.01.2017 | LI | 31.01.2017 | [2019/51] |
Frühere [2019/46] | HU | 18.01.2013 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
MT | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 18.01.2013 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
MT | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 18.01.2013 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
MT | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 22.06.2016 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
MT | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
MT | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.01.2017 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
LU | 18.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/45] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 22.06.2016 | |
NO | 22.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102011009599 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-6,9 * abstract * * paragraph [0014] - paragraph [0016] * * claims 1,2 * * figures 1-3 *; | [X]US6125524 (MUELLER RUDOLF R M [DE]) [X] 11-13 * figures 1-19 *; | [X]EP0718509 (FORMER [FR]) [X] 14 * abstract * * figures 1-5 *; | [XA]EP2019214 (PROFIL VERBINDUNGSTECHNIK GMBH [DE]) [X] 14 * abstract * * figure 3 * [A] 1-13; | [A]US2003210970 (BECHTEL FRANK W [US], et al) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]DE102011010053 (DAIMLER AG [DE]) [A] 1-14 * the whole document * |