Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9297405 | Globale Akte | 29.03.2016 | B2 | US2013185917 | 25.07.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN103233964B | Globale Akte | 28.12.2016 | B | CN103233964 | 07.08.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2618010 | Globale Akte | 22.06.2016 | B1 | EP2618010 | 24.07.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102012001086 | 25.07.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2592820T | 01.12.2016 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | IN110DEL2013 | 26.06.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2013102510 | 27.07.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102012001086 | 20.01.2012 |