EP2623042 - Kreisförmige Klammervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS, MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2013/32] | Erfinder | 01 /
Racenet, David 1390 Bartholomew Road Middletown, CT Connecticut 06457 / US | 02 /
Mozdzierz, Patrick 30 Nanel Drive, Apt. D Glastonbury, Connecticut 06033 / US | 03 /
Penna, Christopher 19 Davis Drive Guilford, CT Connecticut 06437 / US | [2013/32] | Vertreter | Soames, Candida Jane Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2019/21] |
Frühere [2013/32] | Soames, Candida Jane Maschio & Soames LLP 20 Carlton Crescent Southampton, SO15 2ET / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13153611.2 | 01.02.2013 | [2013/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213365372 | 03.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213365372 | [2013/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2623042 | Datum: | 07.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2623042 | Datum: | 20.05.2015 | Sprache: | EN | [2015/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2623042 | Datum: | 22.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B17/068, A61B17/072, A61B17/115 | [2013/32] | CPC: |
A61B17/1155 (EP,US);
A61B17/072 (EP,US);
A61B17/07207 (EP,US);
A61B2017/0023 (EP,US);
A61B2017/00398 (EP,US);
A61B2017/00464 (EP,US);
A61B2017/00473 (EP,US);
A61B2017/00477 (EP,US);
A61B2017/00734 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/48] |
Frühere [2013/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kreisförmige Klammervorrichtung | [2013/32] | Englisch: | Circular stapling instrument | [2013/32] | Französisch: | Instrument d'agrafage circulaire | [2013/32] | Prüfungsverfahren | 16.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/48] | 25.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.02.2013 | AL | 22.05.2019 | AT | 22.05.2019 | CY | 22.05.2019 | CZ | 22.05.2019 | DK | 22.05.2019 | EE | 22.05.2019 | ES | 22.05.2019 | FI | 22.05.2019 | HR | 22.05.2019 | IT | 22.05.2019 | LT | 22.05.2019 | LV | 22.05.2019 | MC | 22.05.2019 | MK | 22.05.2019 | MT | 22.05.2019 | NL | 22.05.2019 | PL | 22.05.2019 | RO | 22.05.2019 | RS | 22.05.2019 | SE | 22.05.2019 | SI | 22.05.2019 | SK | 22.05.2019 | SM | 22.05.2019 | TR | 22.05.2019 | BG | 22.08.2019 | NO | 22.08.2019 | GR | 23.08.2019 | IS | 22.09.2019 | PT | 22.09.2019 | IE | 01.02.2020 | LU | 01.02.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/27] | HU | 01.02.2013 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
MT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2020/48] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 22.05.2019 | |
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US5271543 (GRANT RICHARD L [US], et al) [X] 1,2,5,10 * column 20, lines 7-48; figures 13-16 * [A] 6-9; | [A]WO2004112583 (TYCO HEALTHCARE [US], et al) [A] 1-10* the whole document * | vom Anmelder | US20100946082 |