EP2774640 - Wiederverwendbare Einspritzvorrichtung für eine Spritze [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. 5 Basel Street, P.O. Box 3190 49131 Petah Tiqva / IL | [2014/37] | Erfinder | 01 /
Cowe, Toby 9 Stanwick Crescent Cheltenham, GL51 9LQ / GB | [2014/37] | Vertreter | Cottam, David William, et al Teva UK Ltd. Global Patent Group Field House Station Approach Harlow, Essex CM20 2FB / GB | [2014/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13158439.3 | 08.03.2013 | [2014/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2774640 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2774640 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2015/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.2013 | Klassifikation | IPC: | A61M5/24 | [2014/37] | CPC: |
A61M5/2033 (EP);
A61M5/24 (EP);
A61M5/3157 (EP);
A61M2005/202 (EP);
A61M2005/206 (EP);
A61M2005/208 (EP);
A61M2005/2407 (EP);
A61M2005/2488 (EP);
A61M2005/3143 (EP);
A61M2205/581 (EP);
A61M2205/584 (EP);
A61M5/3204 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wiederverwendbare Einspritzvorrichtung für eine Spritze | [2014/37] | Englisch: | Re-useable injector device for syringe | [2014/37] | Französisch: | Dispositif d'injecteur réutilisable pour seringue | [2014/37] | Prüfungsverfahren | 28.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/37] | 08.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.11.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.11.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.11.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/50] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2011125100 (SCHWIRTZ ANDREAS [AT], et al) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-19; | [Y]US2012191047 (RADAY LIOR [IL], et al) [Y] 1-19 * the whole document *; | [Y]WO2009141219 (SHL GROUP AB [SE], et al) [Y] 1-19 * the whole document * | vom Anmelder | US3849550 | US5800808 | US5858964 | US5981589 | US6048898 | US6054430 | US6214791 | US6342476 | US6362161 | - LAMPERT, "Autoimmune and virus-induced demyelinating diseases. A review", AM. J. PATH., (1978), vol. 91, pages 176 - 208 | - JOHNSON ET AL., "Copolymer 1 reduces relapse rate and improves disability in relapsing-remitting multiple sclerosis: results of a phase III multicenter, double-blind placebo-controlled trial. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group", NEUROL., (1995), vol. 45, page 1268 | - FILIPPI ET AL., "Glatiramer acetate reduces the proportion of MS lesions evolving into black holes", NEUROL., (2001), vol. 57, pages 731 - 733 | - "COPAXONE@", Physician's Desk Reference, THOMPSON REUTERS - PHYSICIAN'S DESK REFERENCE INC., (2008), pages 3110 - 3113 | - YONG, "Differential mechanisms of action of interferon-? and glatiramer acetate in MS", NEUROLOGY, (2002), vol. 59, pages 1 - 7 |