EP2637171 - Speichervorrichtung mit Schreibsignal mit Mehrfachgefälle-Datenübergang [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.02.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.02.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.03.2017 [2017/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LSI Corporation 1621 Barber Lane Milpitas, CA 95035 / US | [2013/37] | Erfinder | 01 /
Livshitz, Boris 1130 Northwood Drive, 216 Eagan, MN 55121 / US | 02 /
Gleason, Jeffrey A. 2501 Kennelly Place Burnsville, MN 55337 / US | 03 /
Goldberg, Jason S. 1052 Fairmount Avenue Saint Paul, MN 55105 / US | 04 /
Mazur, Paul 7702 Hyde Avenue S. Cottage Grove, MN 55016 / US | 05 /
Rabe, Cameron C. 6249 Bolland Trail Inver Grove Heights, MN 55076 / US | [2013/37] | Vertreter | Dilg, Haeusler, Schindelmann Patentanwaltsgesellschaft mbH Leonrodstraße 58 80636 München / DE | [2014/44] |
Frühere [2013/37] | Williams, David John Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13158612.5 | 11.03.2013 | [2013/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213416443 | 09.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213416443 | [2013/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2637171 | Datum: | 11.09.2013 | Sprache: | EN | [2013/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2637171 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.09.2015 | Klassifikation | IPC: | G11B20/10, G11B5/02, G11B5/09 | [2013/37] | CPC: |
G11B20/10009 (EP,US);
G11B5/02 (EP,KR,US);
G11B5/09 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] |
Frühere [2013/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Speichervorrichtung mit Schreibsignal mit Mehrfachgefälle-Datenübergang | [2013/37] | Englisch: | Storage device having write signal with multiple-slope data transition | [2013/37] | Französisch: | Dispositif de stockage ayant un signal d'écriture avec transition de données multiple-inclinaison | [2013/37] | Prüfungsverfahren | 13.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/21] | 08.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/12] | 15.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/12] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.06.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4376292 (MIGNOLET GEORGES M A [NL]) [X] 1-6,11-15 * abstract * * column 3, lines 38-55 * * figure 3 *; | [X]US4503396 (FAWKES JOHN S [US]) [X] 1-6,11-15 * abstract * * column 3, lines 20-61 ** figure 3 * | vom Anmelder | US7872825 |