EP2639414 - Kühlsystem für eine Brennstoffzelle und damit verbundene Dampfturbine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vaillant GmbH Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid / DE | [2013/38] | Erfinder | 01 /
Badenhop, Thomas Breslauer Str. 12 51688 Wipperfürth / DE | [2013/38] | Vertreter | Hocker, Thomas Vaillant GmbH Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid / DE | [2015/19] |
Frühere [2013/38] | Hocker, Thomas Vaillant GmbH Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13158684.4 | 12.03.2013 | [2013/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121005121 | 14.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012005121 | [2013/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2639414 | Datum: | 18.09.2013 | Sprache: | DE | [2013/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2639414 | Datum: | 16.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2639414 | Datum: | 06.05.2015 | Sprache: | DE | [2015/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.03.2014 | Klassifikation | IPC: | F01K23/02, H01M8/04, F22B1/18, F22G1/02 | [2014/16] | CPC: |
H01M8/04067 (EP);
F22B1/18 (EP);
F22G1/02 (EP);
H01M8/04014 (EP);
H01M8/04029 (EP);
H01M8/04111 (EP);
|
Frühere IPC [2013/38] | F01K23/02, H01M8/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/19] |
Frühere [2013/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlsystem für eine Brennstoffzelle und damit verbundene Dampfturbine | [2013/38] | Englisch: | Cooling system for a fuel cell and connected steam turbine | [2013/38] | Französisch: | Système de refroidissement pour pile à combustible avec une turbine à vapeur | [2013/38] | Prüfungsverfahren | 19.09.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/46] | 03.12.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 23.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.12.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.03.2013 | AL | 06.05.2015 | CY | 06.05.2015 | CZ | 06.05.2015 | DK | 06.05.2015 | EE | 06.05.2015 | ES | 06.05.2015 | FI | 06.05.2015 | HR | 06.05.2015 | IT | 06.05.2015 | LT | 06.05.2015 | LV | 06.05.2015 | MC | 06.05.2015 | MK | 06.05.2015 | MT | 06.05.2015 | NL | 06.05.2015 | PL | 06.05.2015 | RO | 06.05.2015 | RS | 06.05.2015 | SE | 06.05.2015 | SI | 06.05.2015 | SK | 06.05.2015 | SM | 06.05.2015 | TR | 06.05.2015 | BG | 06.08.2015 | NO | 06.08.2015 | GR | 07.08.2015 | IS | 06.09.2015 | PT | 07.09.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/29] | HU | 12.03.2013 | |
CY | 06.05.2015 | ||
CZ | 06.05.2015 | ||
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
MK | 06.05.2015 | ||
MT | 06.05.2015 | ||
NL | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SE | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
SM | 06.05.2015 | ||
TR | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 12.03.2013 | |
CY | 06.05.2015 | ||
CZ | 06.05.2015 | ||
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
MK | 06.05.2015 | ||
MT | 06.05.2015 | ||
NL | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SE | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
SM | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2017/40] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
MT | 06.05.2015 | ||
NL | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SE | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/21] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/10] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/09] | DK | 06.05.2015 | |
EE | 06.05.2015 | ||
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2016/07] | DK | 06.05.2015 | |
ES | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 06.05.2015 | |
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 06.05.2015 | |
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1207580 (RENAULT [FR]) [X] 1-5 * paragraph [0006] - paragraph [0015]; figure 1; claims 1-15 * [Y] 6-11; | [XY]FR2301103 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-4 * figures 1, 2; claims 1-10 * [Y] 6-11; | [XP]WO2013025256 (GEN ELECTRIC [US], et al) [XP] 1 * paragraph [0003] - paragraph [0008] *; | [XY]JPH0260060 (TOKYO GAS CO LTD, et al) [X] 1-5 * abstract * [Y] 6-11; | [X]JPS6134863 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1-3 * abstract *; | [YD]DE19608738 (SIEMENS AG [DE]) [YD] 6-11 * the whole document * | vom Anmelder | DE19608738 | DE102006047493 |