Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
19.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
11.04.2019 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
26.01.2019 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
12.11.2018 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
02.11.2018 | Erster Prüfungsbericht | |
26.01.2018 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
01.02.2017 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
30.01.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
22.01.2015 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
04.02.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.10.2013 | Änderung durch den Anmelder | |
02.07.2013 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.07.2013 [2013/27] |
31.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 03.07.2013 [2013/27] |
29.03.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |