EP2647514 - Gelenkeinrichtung zwischen Lenkern eines Gestänges eines Faltverdecks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Magna Car Top Systems GmbH Stuttgarter Strasse 59 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [2013/41] | Erfinder | 01 /
Sczuka, Markus Löchgauer Straße 5 70437 Stuttgart / DE | 02 /
Wohlfahrth, Michael In den Fahrgärten 23 67165 Waldsee / DE | 03 /
Zehnder, Frank Dieselstraße 16 71282 Hemmingen / DE | [2013/41] | Vertreter | Rausch, Gabriele Magna International (Germany) GmbH Kurfürst-Eppstein-Ring 11 63877 Sailauf / DE | [2013/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13161369.7 | 27.03.2013 | [2013/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201220101208U | 03.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202012101208 U | [2013/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2647514 | Datum: | 09.10.2013 | Sprache: | DE | [2013/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2647514 | Datum: | 09.11.2016 | Sprache: | DE | [2016/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2647514 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | DE | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2016 | Klassifikation | IPC: | B60J7/12, F16C11/04 | [2013/41] | CPC: |
F16C11/045 (EP,US);
B60J7/1226 (US);
B60J7/1265 (US);
F16C2226/54 (EP);
F16C2326/01 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/51] |
Frühere [2013/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gelenkeinrichtung zwischen Lenkern eines Gestänges eines Faltverdecks | [2013/41] | Englisch: | Joint between rods of a folding roof system | [2013/41] | Französisch: | Dispositif d'articulation entre des bielles d'un système de toit escamotable | [2013/41] | Prüfungsverfahren | 27.03.2013 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/51] | 10.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.05.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.03.2013 | AL | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | MT | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IS | 06.01.2018 | AT | 27.03.2018 | IE | 27.03.2018 | LU | 27.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 27.03.2013 | |
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
AT | 27.03.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 27.03.2013 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
AT | 27.03.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
AT | 27.03.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/46] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
AT | 27.03.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/12] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 27.03.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
Frühere [2019/04] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
LU | 27.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MT | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CZ | 06.09.2017 | |
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 06.09.2017 | |
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0106693 (INTERLOCK IND LTD [NZ]) [A] 1-9 * abstract ** figures 1-6 *; | [A]DE10319795 (CTS FAHRZEUG DACHSYSTEME GMBH [DE]) [A] 1-9 * paragraphs [0011] - [0015] * * figures 1-2 *; | [AD]DE102009031050 (MAGNA CAR SYS GMBH [DE]) [AD] 1-9 * paragraphs [0018] - [0020] * * figures 1-6 * | vom Anmelder | US3328072 | DE29516619U | DE19941087 | DE102009031050 |