EP2644090 - Tragbare Vorrichtung mit Gesundheitsüberwachungsfähigkeiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LifeWatch Technologies Ltd. 2 Pekeris Street 76100 Rehovot / IL | [N/P] |
Frühere [2013/40] | Für alle benannten Staaten Lifewatch technologies Ltd. 2 Pekris Street 76100 Rehovot / IL | Erfinder | 01 /
Tal, Yair 4 Vered Street 45858 Matan / IL | 02 /
Tal, Benny 34 Hanasi Street 78374 Ashkelon / IL | 03 /
Pressman, Assaf 6 Efroni Street 85338 Lehavim / IL | [2013/40] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners (DE) Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [2013/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13161973.6 | 02.04.2013 | [2013/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213433608 | 29.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213433608 | [2013/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2644090 | Datum: | 02.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2644090 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.06.2013 | Klassifikation | IPC: | A61B5/024, A61B5/0404 | [2013/40] | CPC: |
A61B5/02427 (EP,US);
A61B5/0245 (EP,US);
A61B5/14552 (EP,US);
A61B5/332 (EP,US);
A61B5/349 (EP,US);
A61B2560/0462 (EP,US);
A61B2560/0468 (EP,US);
A61B2562/0233 (EP,US);
A61B2562/046 (EP,US);
A61B2562/166 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] |
Frühere [2013/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tragbare Vorrichtung mit Gesundheitsüberwachungsfähigkeiten | [2013/40] | Englisch: | Hand-held device having health monitoring capabilities | [2013/40] | Französisch: | Dispositif à main possédant des capacités de surveillance de la santé | [2013/40] | Prüfungsverfahren | 31.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/20] | 02.04.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.09.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.04.2013 | AL | 14.10.2015 | AT | 14.10.2015 | BE | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | RS | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | IE | 02.04.2016 | LU | 02.04.2016 | MT | 30.04.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 02.04.2013 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 02.04.2016 | ||
LU | 02.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 02.04.2013 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 02.04.2016 | ||
LU | 02.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 02.04.2013 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 02.04.2016 | ||
LU | 02.04.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 02.04.2016 | ||
LU | 02.04.2016 | ||
Frühere [2017/04] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
LU | 02.04.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 14.10.2015 | |
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 14.10.2015 | |
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | HR | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/22] | LT | 14.10.2015 | |
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/21] | LT | 14.10.2015 | |
NO | 14.01.2016 | ||
Frühere [2016/20] | LT | 14.10.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1407713 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1,7-9,11,15 * figures 1, 2, 6, 8 * * paragraph [0057] * * paragraph [0079] *; | [X]US2006009698 (BANET MATTHEW J [US], et al) [X] 1,7,15 * figures 1A, 3A, 4 * * paragraph [0020] * * paragraph [0025] *; | [X]US2008238695 (YANAI KENICHI [JP], et al) [X] 1,7,15 * figures 1, 4A, 4B, 4C * * paragraph [0034] * * paragraph [0036] *; | [XA]US2008275317 (CHO OK KYUNG [DE], et al) [X] 1,7,15 * figure 1 * * paragraph [0057] - paragraph [0058] * [A] 4; | [X]US2010160793 (LEE WEN-CHING [TW], et al) [X] 1,7,8,11,15 * figures 1-4 * * paragraph [0018] *; | [XI]US2010222652 (CHO OK KYUNG [DE], et al) [X] 1-3,6-8,10-12,15 * figures 2, 3, 4, 5 * * paragraph [0038] * * paragraph [0040] - paragraph [0042] * [I] 4,5; | [XA]US2012016210 (KIM YOON OK [DE], et al) [X] 1,2,6-8,11,13-15 * figures 1, 2, 6, 7, 10, 11 * * paragraph [0052] * * paragraph [0055] * * paragraph [0063] * [A] 5; | [XA]EP2425768 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [X] 1,7,15 * figures 1, 8, 9 * * paragraph [0048] * * paragraph [0057] * * paragraph [0075] * [A] 5; | [XP]EP2540221 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [XP] 1,7,15 * figures 1-3 * * paragraph [0078] ** paragraph [0080] * |