EP2653764 - Rohrfittinge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Frühere [2013/43] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Erfinder | 01 /
Shinners, Michael John 396 White River Drive Pacific, WA Washington 98047 / US | [2013/43] | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2015/38] |
Frühere [2013/43] | Witte, Weller & Partner Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13163759.7 | 15.04.2013 | [2013/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213449608 | 18.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449608 | [2013/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2653764 | Datum: | 23.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2653764 | Datum: | 09.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2653764 | Datum: | 16.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.06.2014 | Klassifikation | IPC: | F16L3/12, F16L39/00, // B64D37/00 | [2015/15] | CPC: |
F16L3/1222 (EP,US);
F16L39/005 (EP,US);
B64D37/005 (EP,US);
Y10T29/49959 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/43] | F16L3/12, F16L39/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] |
Frühere [2013/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rohrfittinge | [2013/43] | Englisch: | Duct fittings | [2013/43] | Französisch: | Raccords de conduit | [2013/43] | Prüfungsverfahren | 12.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/52] | 24.03.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.04.2013 | AL | 16.09.2015 | AT | 16.09.2015 | BE | 16.09.2015 | BG | 16.09.2015 | CY | 16.09.2015 | CZ | 16.09.2015 | DK | 16.09.2015 | EE | 16.09.2015 | FI | 16.09.2015 | HR | 16.09.2015 | LT | 16.09.2015 | LV | 16.09.2015 | MC | 16.09.2015 | MK | 16.09.2015 | NL | 16.09.2015 | PL | 16.09.2015 | RO | 16.09.2015 | RS | 16.09.2015 | SE | 16.09.2015 | SI | 16.09.2015 | SK | 16.09.2015 | SM | 16.09.2015 | TR | 16.09.2015 | NO | 16.12.2015 | GR | 17.12.2015 | IS | 16.01.2016 | PT | 18.01.2016 | IE | 15.04.2016 | LU | 15.04.2016 | CH | 30.04.2016 | LI | 30.04.2016 | MT | 30.04.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 15.04.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
TR | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
IE | 15.04.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 15.04.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
TR | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
IE | 15.04.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 15.04.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
TR | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
IE | 15.04.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 15.04.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
IE | 15.04.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 16.09.2015 | |
BE | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
IE | 15.04.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 16.09.2015 | |
BE | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/04] | AT | 16.09.2015 | |
BE | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
LU | 15.04.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 16.09.2015 | |
BE | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/37] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Frühere [2016/14] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/11] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 16.09.2015 | |
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 16.09.2015 | |
NO | 16.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 16.09.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1731816 (BOEING CO [US]) [A] 1-12 * abstract * * paragraphs [0013] - [0015]; figures 2,3 *; | [A]EP1731822 (BOEING CO [US]) [A] 1-12 * abstract * * paragraph [0028]; figure 6B *; | [A]EP1217286 (AIRBUS GMBH [DE]) [A] 1-12 * abstract * |